M Dominique DALLA ROSA
Gérant de QUALYS.TPI
M Dominique DALLA ROSA a 67 ans ( naissance en 1955), est Gérant de la société QUALYS.TPI
M Dominique DALLA ROSA peut être contacté au siège de la société QUALYS.TPI par courrier à l'adresse QUALYS TPI CHEMIN DU DERONDET ZONE ARTISANALE DES 2 B 01360 BELIGNEUX FRANCE, par téléphone au 03Â 26Â 86Â 66Â 51
La société QUALYS.TPI est principalement dirigée par M Dominique DALLA ROSA qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société QUALYS.TPI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/05/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48981110900060.
- M Dominique DALLA-ROSA, Président (1955) depuis le 23 octobre 2010
Anciens dirigeants :
- M Dominique DALLA ROSA, Gérant (1955) du 23 mai 2006 au 23 octobre 2010
Dirigeants personne morale:
- GRANT THORNTON SOCIETE ANONYME, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 février 2017
- IGEC, SOCIETE ANONYME, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 22 février 2017
CHE DU DERONDET
01360 BELIGNEUX
Téléphone : 03Â 26Â 86Â 66Â 51 Société
QUALYS.TPI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | QUALYS.TPI | |
Entrepreneurs individuels | QUALYS.TPI | |
Identifiant de l'entreprise | 489811109 | |
Numéro interne du siège | 00060 | |
Adresse | 8 RUE DES MOULISSARDS 21240 TALANT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 mars 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 60 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 10 avril 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 4 531 000,00 | |
Résultat net | 138 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale | 7112B | |
Première activité | 7112B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 362 000 |
Immobilisation incorporelle | 6 000 |
Immobilisation corporelle | 331 000 |
Immobilisation financière | 25 000 |
Actif circulant net | 2 137 000 |
Stock | 72 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 017 000 |
Placement | 1 048 000 |
Total Actif | 2 498 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 779 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 112 000 |
Dette | 1 607 000 |
Total Passif | 2 498 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 531 000 |
Produit d'exploitation | 4 653 000 |
Charge d'exploitation | 4 505 000 |
Résultat d'exploitation | 149 000 |
Produit financier net | 23 000 |
Charge financière | 11 000 |
Résultat financier | 11 000 |
Résultat courrant | 160 000 |
Produit exceptionnel | 960 |
Charges exceptionnelles | 2 000 |
Résultat exceptionnel | -890 |
Résultat net | 138 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48981110900060 | QUALYS TPI 8 RUE DES MOULISSARDS 21240 TALANT FRANCE |
48981110900060 | QUALYS TPI 8 RUE DES MOULISSARDS 21240 TALANT FRANCE |
48981110900052 | QUALYS TPI CHEMIN DU DERONDET ZONE ARTISANALE DES 2 B 01360 BELIGNEUX FRANCE |
48981110900110 | QUALYS TPI 63 RUE BOUTHIER 33100 BORDEAUX FRANCE |
48981110900136 | QUALYS.TPI QUALYS.TPI ZA DES 4 CHEMINEES 17 RUE GUSTAVE EIFFEL 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN |
48981110900086 | QUALYS TPI 5 LES CHARMES 63200 MENETROL FRANCE |
48981110900128 | QUALYS TPI 590 ANCIENNE ROUTE D AVIGNON 30000 NIMES FRANCE |
48981110900102 | QUALYS TPI ZONE ARTISANALE CAILLEMARE 9 PLACE CAILLEMARE 27310 ST OUEN DE THOUBERVILLE FRANCE |
48981110900094 | QUALYS TPI 6 RUE GUTENBERG 51500 TAISSY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 80 70 45 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dijon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Lionel , MOURGES Sandra
Le greffe est ouvert 9h-11h45/14h-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Gérant(e) : DALLA-ROSA Dominique, Jean-Henri Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON SOCIETE ANONYME (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : IGEC, SOCIETE ANONYME (AFJ)
Président : DALLA-ROSA Dominique, Jean-Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON SOCIETE ANONYME (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : IGEC, SOCIETE ANONYME (AFJ)
Président : NB INVESTISSEMENT (SAS) ; Directeur général : DALLA-ROSA Dominique, Jean-Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON SOCIETE ANONYME (AFJ) ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO Les Herbiers (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : IGEC, SOCIETE ANONYME (AFJ)
Président : NEXTROAD (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON SOCIETE ANONYME (AFJ) ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO Les Herbiers (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : IGEC, SOCIETE ANONYME (AFJ)
Président : NEXTROAD (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO Les Herbiers (SACA)
8 rue de Châtenay Site d'activité de Châtenay 37210 Rochecorbon pour la validité, Au Séquestre juridique du barreau de Paris Représenté par Mr Hervé Dubouch 11 place Dauphine 75001 Paris pour la correspondance.
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance SEQUESTRE JURIDIQUE DU BARREAU DE PARIS 11 Place Dauphine 75001 PARIS.- Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Pour la validité 10 Avenue Clément Ader 31770 Colomiers et pour la correspondance au Séquestre Juridique du Barreau de Paris 11 Place Dauphine 75001 Paris, représenté par M Hervé Dubouch.
Election de domicile au fonds vendu et pour la correspondance : Me DUBOUCH Hervé 11 Place Dauphine 75001 Paris 1er ArrondissementOpposition 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC.
Election de domicile au fonds vendu et pour la correspondance : Séquestre juridique du Barreau de Paris 11 Place Dauphine 75001 Paris 1er ArrondissementOpposition 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC.
à l'adresse du fonds vendu pour la validité au Séquestre Juridique du Barreau de Paris 11 Place Dauphiné 75001 PARIS représenté par M. Hervé DUBOUCH. - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Election de domicile au fonds vendu et pour la correspondance : Séquestre juridique du Barreau de Paris 11 Place Dauphine 75001 Paris 1er ArrondissementOpposition 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC.
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance SEQUESTRE JURIDIQUE DU BARREAU DE PARIS 11 Place Dauphine 75001 PARIS.- Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Election de domicile au fonds vendu et pour la correspondance : Me DUBOUCH Hervé 11 Place Dauphine 75001 Paris 1er ArrondissementOpposition 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC.
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Séquestre Juridique du Barreau de PAris 11 Place Dauphine 75001 PARIS.- Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Président : NEXTROAD (SAS) ; Directeur général : BRIQUET Jean-Pierre, Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO Les Herbiers (SACA)
Président : NEXTROAD ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO Les Herbiers