M Frederic SIESSE
Commissaire aux comptes suppléant de WOOD GROUP FRANCE SAS
M Frederic SIESSE a 63 ans ( naissance en 1961), est Commissaire aux comptes suppléant de la société WOOD GROUP FRANCE SAS
M Frederic SIESSE peut être contacté au siège de la société WOOD GROUP FRANCE SAS par courrier à l'adresse WOOD GROUP FRANCE SAS MCS 60 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS FRANCE
La société WOOD GROUP FRANCE SAS est principalement dirigée par M Frederic SIESSE qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société WOOD GROUP FRANCE SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/05/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48984702000042.
- M Frederic SIESSE, Commissaire aux comptes suppléant (1961) depuis le 11 août 2016
- M Sylvain VERSABEAU, Président (1979) depuis le 19 avril 2017
- M Thomas CAULFIELD, Président (1978) depuis le 21 juillet 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société WOOD GROUP FRANCE SAS est de 51 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M John CONROY, Président (1958) du 20 juin 2006 au 03 juillet 2013
- M Kevin WHOOLEY, Président (1977) du 03 juillet 2013 au 19 avril 2017
- M Sylvain VERSABEAU, Président (1979) du 19 avril 2017 au 21 juillet 2017
Dirigeants personne morale:
- AUVECO, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 août 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | WOOD GROUP FRANCE SAS | |
Entrepreneurs individuels | WOOD GROUP FRANCE SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 489847020 | |
Numéro interne du siège | 00042 | |
Adresse | 60 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS 9 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 15 septembre 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 27 mars 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 763 000,00 | |
Résultat net | -677 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 138 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 94 000 |
Immobilisation financière | 44 000 |
Actif circulant net | 1 125 000 |
Stock | 83 000 |
Avance | 0 |
Créance | 744 000 |
Placement | 298 000 |
Total Actif | 1 263 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -66 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 24 000 |
Dette | 1 305 000 |
Total Passif | 1 263 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 763 000 |
Produit d'exploitation | 1 823 000 |
Charge d'exploitation | 2 545 000 |
Résultat d'exploitation | -721 000 |
Produit financier net | 590 |
Charge financière | 10 000 |
Résultat financier | -9 000 |
Résultat courrant | -731 000 |
Produit exceptionnel | 5 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 5 000 |
Résultat net | -677 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48984702000042 | WOOD GROUP FRANCE SAS MCS 60 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Président partant : Conroy, John, nomination du Président : Whooley, Kevin