M Vincent VAURS
Gérant de SARL VAURS NEGOCE
M Vincent VAURS a 50 ans ( naissance en 1972), est Gérant de la société SARL VAURS NEGOCE
M Vincent VAURS peut être contacté au siège de la société SARL VAURS NEGOCE par courrier à l'adresse SARL VAURS NEGOCE LIEU DIT LASBRAIRIE 15150 SIRAN FRANCE
La société SARL VAURS NEGOCE est principalement dirigée par M Vincent VAURS qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en céréales, vendeur de céréales en gros, grossiste en tabac, vendeur de tabac en gros, grossiste de tabac non manufacturé, vendeur de tabac non manufacturé en gros, grossiste de semences, vendeur de semences en
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4621Z (Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail), les activités sont :
- Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail
- le commerce de gros de céréales
- le commerce de gros de fruits oléagineux
- le commerce de gros de semences et de plants
- le commerce de gros de tabac non manufacturé
- le commerce de gros de laine sans traitement de celle-ci
- le commerce de gros d'aliments pour le bétail et d'autres matières premières agricoles
- le commerce de gros de matériaux, résidus et sous-produits utilisés pour la fabrication d'aliments pour animaux
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros des aliments pour animaux de compagnie (cf46.38B)
- le commerce de gros de fibres textiles (cf46.76Z)
- le commerce de gros de semences de fleurs (cf46.22Z)
La société SARL VAURS NEGOCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/05/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49031165100015.
- M Vincent VAURS, Gérant (1972) depuis le 16 octobre 2010
Anciens dirigeants :
- M Vincent VAURS, Gérant (1972) du 20 juin 2006 au 16 octobre 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL VAURS NEGOCE | |
Entrepreneurs individuels | SARL VAURS NEGOCE | |
Identifiant de l'entreprise | 490311651 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 15150 SIRAN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juin 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 juin 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 559 117,00 | |
Résultat net | 13 201,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4621Z : Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | |
Activité principale de l'entreprise | 4621Z : Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en céréales, vendeur de céréales en gros, grossiste en tabac, vendeur de tabac en gros, grossiste de tabac non manufacturé, vendeur de tabac non manufacturé en gros, grossiste de semences, vendeur de semences en |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 160 582 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 160 534 |
Immobilisation financière | 48 |
Actif circulant net | 70 004 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 64 494 |
Placement | 5 510 |
Total Actif | 230 586 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 20 082 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 210 505 |
Total Passif | 230 586 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 559 117 |
Produit d'exploitation | 565 797 |
Charge d'exploitation | 547 029 |
Résultat d'exploitation | 18 768 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 7 964 |
Résultat financier | -7 964 |
Résultat courrant | 10 804 |
Produit exceptionnel | 3 027 |
Charges exceptionnelles | 630 |
Résultat exceptionnel | 2 397 |
Résultat net | 13 201 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49031165100015 | SARL VAURS NEGOCE LIEU DIT LASBRAIRIE 15150 SIRAN FRANCE |
49031165100015 | SARL VAURS NEGOCE LIEU DIT LASBRAIRIE 15150 SIRAN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 71 48 14 54 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aurillac.fr.
Les greffiers sont : BECHONNET Danièle
Le greffe est ouvert 8H30 Ã 12H00 et 13H30-16H00