M Franck EBERLE
Directeur général délégué de CUISINES DESIGN INDUSTRIES
M Franck EBERLE a 60 ans ( naissance en 1962), est Directeur général délégué de la société CUISINES DESIGN INDUSTRIES
M Franck EBERLE peut être contacté au siège de la société CUISINES DESIGN INDUSTRIES par courrier à l'adresse CUISINES DESIGN INDUSTRIES ROUTE DE NANTES 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE FRANCE, par téléphone au 0251457575 ou par fax au 02Â 51Â 41Â 98Â 27
La société CUISINES DESIGN INDUSTRIES est principalement dirigée par M Franck EBERLE qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de meubles de cuisine ,fabricant de meubles, fabricant de meubles de cuisine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3102Z (Fabrication de meubles de cuisine), les activités sont :
- Fabrication de meubles de cuisine
- la fabrication de sièges de cuisine
- la fabrication de meubles de cuisine
La société CUISINES DESIGN INDUSTRIES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/03/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49046253800029.
- M Dante GIACOMELLI, Directeur général (1963) depuis le 26 août 2008
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 24 novembre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CUISINES DESIGN INDUSTRIES est de 58 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alessandro ZAKELJ, Directeur général (1955) du 04 juillet 2006 au 27 novembre 2015
- M Darte GIACOMELLI, Directeur général (1963) du 12 août 2008 au 26 août 2008
- M Franck EBERLE, Directeur général délégué (1962) du 02 juin 2009 au 16 avril 2011
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 27 novembre 2015
- CABINET ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 novembre 2015
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 novembre 2016
- SNAIDERO RINO S P A, Président depuis le 05 février 2011
- GROUPE ARTHUR BONNET, Président du 04 juillet 2006 au 23 juin 2009
- GROUPE ARTHUR BONNET SAS, Président du 26 août 2008 au 17 mars 2009
- SNAIDERO RINO SPA, Président du 23 juin 2009 au 05 février 2011
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CUISINES DESIGN INDUSTRIES | |
Sigle de l'entreprise | CDI | |
Entrepreneurs individuels | CUISINES DESIGN INDUSTRIES | |
Identifiant de l'entreprise | 490462538 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | RTE DE NANTES 85660 SAINT PHILBERT DE BOUAINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 19 février 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 200 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 37 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 juin 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 38 677 000,00 | |
Résultat net | 109 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3102Z : Fabrication de meubles de cuisine | |
Activité principale de l'entreprise | 3102Z : Fabrication de meubles de cuisine | |
Activité principale | 3102Z | |
Première activité | 3102Z | |
Deuxième activité | 8211Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication de meubles de cuisine | |
Synonyme | fabricant de meubles, fabricant de meubles de cuisine | |
Principal | fabricant de meubles de cuisine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 8 541 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 243 000 |
Immobilisation corporelle | 6 251 000 |
Immobilisation financière | 47 000 |
Actif circulant net | 9 879 000 |
Stock | 4 964 000 |
Avance | 123 000 |
Créance | 3 628 000 |
Placement | 1 164 000 |
Total Actif | 18 420 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 646 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 235 000 |
Dette | 14 539 000 |
Total Passif | 18 420 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 38 677 000 |
Produit d'exploitation | 41 274 000 |
Charge d'exploitation | 40 822 000 |
Résultat d'exploitation | 452 000 |
Produit financier net | 281 000 |
Charge financière | 738 000 |
Résultat financier | -457 000 |
Résultat courrant | -4 000 |
Produit exceptionnel | 306 000 |
Charges exceptionnelles | 112 000 |
Résultat exceptionnel | 193 000 |
Résultat net | 109 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49046253800029 | CUISINES DESIGN INDUSTRIES ROUTE DE NANTES 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 51 37 67 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Patrix , PRINTEMS Alix
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01411 Fabrication de l'ameublement
- 00083 Menuiseries charpentes portes planes
Président : GROUPE ARTHUR BONNET (SAS) représenté par SNAIDERO ElviaDirecteur général : ZAKELJ Alessandro. Directeur général : GIACOMELLI Dante. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS). Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SA).
Vente en gros négoce de meubles et accessoires de cuisine acquisition exploitation cession de procédés et brevets
Président de la société : GROUPE ARTHUR BONNET, représenté par MME SNAIDERO Elvia. Directeur général : ZAKELJ Alessandro. Directeur général : GIACOMELLI Dante. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ERNST & YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
Président de la société : GROUPE ARTHUR BONNET, représenté par MME SNAIDERO Elvia. Directeur général : ZAKELJ Alessandro. Directeur général : GIACOMELLI Dante. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ERNST & YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX. Directeur général délégué : EBERLE Franck.
Président de la société : SNAIDERO RINO S.P.A., représenté par M SNAIDERO Edi. Directeur général : ZAKELJ Alessandro. Directeur général : GIACOMELLI Dante. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ERNST & YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX. Directeur général délégué : EBERLE Franck.
Président de la société : SNAIDERO RINO S.P.A., représenté par M SNAIDERO Edi. Directeur général : ZAKELJ Alessandro. Directeur général : GIACOMELLI Dante. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ERNST & YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX. Directeur général délégué : EBERLE Franck.
Président de la société : SNAIDERO RINO S.P.A., représenté par M SNAIDERO Edi Directeur général : ZAKELJ Alessandro Directeur général : GIACOMELLI Dante Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : SNAIDERO RINO S. P. A. représenté par SNAIDERO Edi Directeur général : GIACOMELLI Dante Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : SNAIDERO RINO S. P. A. représenté par SNAIDERO Edi ; Directeur général : GIACOMELLI Dante ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 22 Novembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 22 Novembre 2016
Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX
modification du Président SNAIDERO RINO S.P.A. représenté par MAJANO ITALIE, MANELLI Massimo Adresse : Via de Togni Aristide MILAN