MME Haya ELKABAS
Gérant de EITSA INFORMATIQUE
MME Haya ELKABAS a 44 ans ( naissance en 1979), elle est Gérant de la société EITSA INFORMATIQUE
MME Haya ELKABAS peut être contacté au siège de la société EITSA INFORMATIQUE par courrier à l'adresse EITSA INFORMATIQUE 12 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE, par téléphone au 0184200931
La société EITSA INFORMATIQUE est principalement dirigée par MME Haya ELKABAS qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en ordinateurs, vendeur d'ordinateurs en gros, grossiste en équipements informatiques, vendeur d'équipements informatiques en gros, grossiste en équipements informatiques périphériques, vendeur d'équipements info
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4651Z (Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels), les activités sont :
- Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels
- le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques
- le commerce de gros de logiciels
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de composants électroniques (cf46.52Z)
- le commerce de gros de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et des équipements périphériques) (cf46.66Z)
La société EITSA INFORMATIQUE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/07/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49095729700016.
- M Maxime ELKABAS, Gérant (1980) depuis le 18 mars 2008
Anciens dirigeants :
- MME Haya ELKABAS, Gérant (1979) du 25 juillet 2006 au 18 mars 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EITSA INFORMATIQUE | |
Entrepreneurs individuels | EITSA INFORMATIQUE | |
Identifiant de l'entreprise | 490957297 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 12 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS PERRET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 12 juin 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 12 juin 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 103 622,00 | |
Résultat net | 1 617,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4651Z : Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels | |
Activité principale de l'entreprise | 4651Z : Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en ordinateurs, vendeur d'ordinateurs en gros, grossiste en équipements informatiques, vendeur d'équipements informatiques en gros, grossiste en équipements informatiques périphériques, vendeur d'équipements info | |
Principal | grossiste en équipement informatique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 2 124 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 2 124 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 12 518 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 6 994 |
Placement | 5 524 |
Total Actif | 14 641 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 415 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 11 226 |
Total Passif | 14 641 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 103 622 |
Produit d'exploitation | 108 078 |
Charge d'exploitation | 106 001 |
Résultat d'exploitation | 2 077 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 281 |
Résultat financier | -281 |
Résultat courrant | 1 796 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 1 617 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49095729700016 | EITSA INFORMATIQUE 12 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Gérant : ELKABAS Maxime en fonction le 08 Février 2008.
Président : ELKABAS Maxime modification le 12 Juin 2019