M Pierre-Yves BONNERY
Associé-gérant de GFA DE LA JALLAY
M Pierre-Yves BONNERY a 45 ans ( naissance en 1977), est Associé-gérant de la société GFA DE LA JALLAY
M Pierre-Yves BONNERY peut être contacté au siège de la société GFA DE LA JALLAY par courrier à l'adresse GFA DE LA JALLAY LA BARRE 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU FRANCE
La société GFA DE LA JALLAY est principalement dirigée par M Pierre-Yves BONNERY qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société GFA DE LA JALLAY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/07/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49107377100017.
- M Jean-Marie GUERIN, Gérant (1959) depuis le 08 août 2006
- M Julien COUSSEAU, Gérant (1987) depuis le 12 décembre 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société GFA DE LA JALLAY est de 49 ans. Le plus jeune à 35 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Frederic SUBILEAU LOUINEAU, Associé-gérant (1970) du 08 août 2006 au 26 novembre 2011
- M Frederic SUBILEAU-LOUINEAU, Gérant (1970) du 26 novembre 2011 au 12 décembre 2012
- M Pierre-Yves BONNERY, Associé-gérant (1977) du 08 août 2006 au 26 novembre 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GFA DE LA JALLAY | |
Entrepreneurs individuels | GFA DE LA JALLAY | |
Identifiant de l'entreprise | 491073771 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | LA BARRE 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 29 juin 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 29 juin 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
49107377100017 | GFA DE LA JALLAY LA BARRE 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 51 37 67 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Patrix , PRINTEMS Alix
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Gérant associé indéfiniment responsable : GUERIN Jean-Marie Paul Gérard Gérant associé indéfiniment responsable : SUBILEAU-LOUINEAU Frédéric André Yves
Gérant associé indéfiniment responsable : GUERIN Jean-Marie Paul Gérard Gérant associé indéfiniment responsable : COUSSEAU Julien en fonction le 10 Décembre 2012