M Didier PINEAU-VALENCIENNE
Administrateur de AQOBA
M Didier PINEAU-VALENCIENNE a 92 ans ( naissance en 1931), est Administrateur de la société AQOBA
M Didier PINEAU-VALENCIENNE peut être contacté au siège de la société AQOBA par courrier à l'adresse AQOBA 168 BIS 170 RUE RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS FRANCE, par téléphone au 0145781294
La société AQOBA est principalement dirigée par M Didier PINEAU-VALENCIENNE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société AQOBA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/07/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49109568300034.
- M Dominique MULLER, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 16 avril 2016
- M Julien TANGUY, Administrateur (1972) depuis le 30 mai 2013
- M Laurent DELMAS, Administrateur (1964) depuis le 30 mai 2013
- M Nicolas LE BAULT DE LA MORINIERE, Administrateur (1957) depuis le 10 septembre 2011
- M Nicolas LE BAULT DE LA MORINIERE, Président du conseil d`administration (1957) depuis le 04 mars 2014
- MME Veronique GLORIA, Directeur général (1952) depuis le 04 mars 2014
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société AQOBA est de 62 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Amaury KORNILOFF, Gérant (1965) du 22 août 2006 au 12 juin 2007
- M Didier PINEAU VALENCIENNE, Administrateur (1931) du 24 mars 2009 au 11 septembre 2010
- M Didier PINEAU-VALENCIENNE, Administrateur (1931) du 11 septembre 2010 au 10 septembre 2011
- M Julien PAGEZY, Directeur général délégué (1969) du 12 juin 2007 au 04 mars 2014
- M Julien PAGEZY, Administrateur (1969) du 24 mars 2009 au 30 mai 2013
- M Olivier DUVERDIER, Administrateur (1978) du 24 mars 2009 au 20 novembre 2010
- M Sebastien APPLEBY, Administrateur (1972) du 24 mars 2009 au 10 septembre 2011
- M Thibault LANXADE, Président du conseil d`administration (1971) du 24 mars 2009 au 04 mars 2014
Dirigeants personne morale:
- CREDIT MUTUEL ARKEA, Administrateur depuis le 30 mai 2013
- MAZARS ET GUERARD, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 16 avril 2016
- CREDIT MUTUEL ARKEA, Administrateur du 20 novembre 2010 au 30 mai 2013
- Lux Direct Ago (societe de droit luxembourgeois - B162090 Rcs Luxembourg), Administrateur du 10 septembre 2011 au 30 mai 2013
- Lux Direct Ago (societe de droit luxembourgeois - B162090 Rcs Luxembourg), Administrateur du 30 mai 2013 au 04 mars 2014
170 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS 14
Téléphone : 0145781294 Société
AQOBA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AQOBA | |
Entrepreneurs individuels | AQOBA | |
Identifiant de l'entreprise | 491095683 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | 170 RUE RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS 14 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 19 juillet 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 juin 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 439 458,00 | |
Résultat net | -2 990 076,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 1 046 298 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 915 544 |
Placement | 130 754 |
Total Actif | 1 046 298 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -2 939 776 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 741 848 |
Dette | 2 244 226 |
Total Passif | 1 046 297 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 439 458 |
Produit d'exploitation | 567 151 |
Charge d'exploitation | 653 621 |
Résultat d'exploitation | -86 470 |
Produit financier net | 9 826 |
Charge financière | 1 779 207 |
Résultat financier | -1 769 381 |
Résultat courrant | -1 855 851 |
Produit exceptionnel | 1 068 989 |
Charges exceptionnelles | 2 203 213 |
Résultat exceptionnel | -1 134 224 |
Résultat net | -2 990 076 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49109568300034 | AQOBA 168 BIS 170 RUE RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
modification du Président Pagezy, Julien, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Muller, Dominique
nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Lanxade, Thibault, modification du Directeur général délègué et Administrateur Pagezy, Julien, nomination de l'Administrateur : Duverdier, Olivier, nomination de l'Administrateur : Pineau-Valencienne, Didier, nomination de l'Administrateur : Appleby, Sébastien.
Administrateur partant : Duverdier, Olivier, nomination de l'Administrateur : CREDIT MUTUEL ARKEA représentée par GAFFET, Emmanuelle, nom d'usage : FRANCOIS, Adresse : 33 rue des 3 Frères le Jeune 29860 Plabennec
Administrateur partant : Pineau-Valencienne, Didier, Administrateur partant : Appleby, Sébastien, nomination de l'Administrateur : Le Bault De La Morinière, Nicolas, nomination de l'Administrateur : Lux Direct Ago (société de droit luxembourgeois - B162090 Rcs Luxembourg) représentée par Attar-Hamedani, Aram
modification de l'Administrateur Lux Direct Ago (société de droit luxembourgeois - B162090 Rcs Luxembourg) représenté par Khanbhai Ali Adresse : Flat 29 Waterford House 100-110 Kensington Park Road W11 2PJ Londres
modification du Directeur général délégué Pagezy, Julien, Administrateur partant : Le Bault De La Morinière, Nicolas, modification de l'Administrateur Lux Direct Ago (société de droit luxembourgeois - B162090 Rcs Luxembourg) représenté par , Le Bault de la Morinière Nicolas Adresse : 89 rue de l'Université 75007 Paris, nomination de l'Administrateur : Delmas, Laurent, nomination de l'Administrateur : Tanguy, Julien
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Lanxade, Thibault, nomination du Président du conseil d'administration et Administrateur : Le Bault De La Moriniere, Nicolas, nomination du Directeur général : Windal, nom d'usage : Gloria, Véronique, Directeur général délégué partant : Pagezy, Julien, Administrateur partant : Lux Direct Ago (société de droit luxembourgeois - B162090 Rcs Luxembourg)
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, désignant liquidateur Selas Mcm et Associés en la personne de Me Martine Carrasset-Marillier 96 rue de Rivoli 75004 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.