M Francisco MONTORO DIAZ
Directeur général de CRIBER OPERA
M Francisco MONTORO DIAZ a 48 ans ( naissance en 1974), est Directeur général de la société CRIBER OPERA
M Francisco MONTORO DIAZ peut être contacté au siège de la société CRIBER OPERA par courrier à l'adresse CRIBER OPERA 95 RUE LA BOETIE 75008 PARIS FRANCE
La société CRIBER OPERA est principalement dirigée par M Francisco MONTORO DIAZ qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des marchands de biens immobiliers ,marchand de biens immobiliers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6810Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- Activités des marchands de biens immobiliers
- l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- terres et terrains
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
- la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
La société CRIBER OPERA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/07/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49110333900017.
- M Jose MONTORO DIAZ, Gérant (1975) depuis le 08 février 2014
Anciens dirigeants :
- M Francisco MONTORO DIAZ, Directeur général (1974) du 22 août 2006 au 08 février 2014
- M Jose MONTORO DIAZ, Directeur général (1975) du 22 août 2006 au 08 février 2014
- MME Jose MONINO TOSCANO, Directeur général (1943) du 22 août 2006 au 08 février 2014
Dirigeants personne morale:
- CRIBER SA, Président du 22 août 2006 au 08 février 2014
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CRIBER OPERA | |
Entrepreneurs individuels | CRIBER OPERA | |
Identifiant de l'entreprise | 491103339 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 95 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 06 juillet 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 06 juillet 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | 16 987,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers | |
Synonyme | marchand de biens immobiliers | |
Principal | marchand de biens immobiliers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 167 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 167 |
Actif circulant net | 6 463 018 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 5 810 217 |
Placement | 652 801 |
Total Actif | 6 463 186 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 408 957 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 5 054 229 |
Total Passif | 6 463 186 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 25 260 |
Résultat d'exploitation | -25 260 |
Produit financier net | 116 160 |
Charge financière | 70 352 |
Résultat financier | 45 808 |
Résultat courrant | 20 548 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 3 |
Résultat exceptionnel | -3 |
Résultat net | 16 987 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49110333900017 | CRIBER OPERA 95 RUE LA BOETIE 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
Président partant : CRIBER SA représenté par Registro mercantil de Madrid, modification du Gérant Montoro Diaz, José Francisco, Directeur général partant : Monino Toscano, José Maria, Directeur général partant : Montoro Diaz, Francisco, Commissaire aux comptes titulaire partant : FRANCOIS GUYOT & ASSOCIES A, Commissaire aux comptes suppléant partant : Ach, Yves-Alain