M Xavier YON
Président de COSFI HOLDING
M Xavier YON a 82 ans ( naissance en 1940), est Président de la société COSFI HOLDING
M Xavier YON peut être contacté au siège de la société COSFI HOLDING par courrier à l'adresse COSFI HOLDING 61 AVENUE FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 56Â 88Â 07Â 07 ou par fax au 01Â 43Â 59Â 25Â 40
La société COSFI HOLDING est principalement dirigée par M Xavier YON qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Gestion de fonds ,gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6630Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- Gestion de fonds
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
- la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- la gestion de fonds communs de placement
- la gestion d'autres fonds de placement
- la gestion de caisses de retraite
La société COSFI HOLDING est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/07/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49123867100029.
- M Charles LEGUIDE, Commissaire aux comptes titulaire (1940) depuis le 09 avril 2016
- M Massou COHEN, Président (1953) depuis le 26 août 2008
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société COSFI HOLDING est de 76 ans. Le plus jeune à 69 ans, le plus agé 82 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard SILLAM, Président (1953) du 21 novembre 2006 au 20 novembre 2007
- M Guy HADDAD, Directeur général (1953) du 21 novembre 2006 au 20 novembre 2007
- M Jerome MOURGUE D`ALGUE, Président (1970) du 29 août 2006 au 21 novembre 2006
- M Laurent DETRIE, Directeur général (1965) du 03 avril 2007 au 20 novembre 2007
- M Martial BEN HAMOU, Directeur général (1959) du 21 novembre 2006 au 20 novembre 2007
- M Massou CIHEN, Président (1953) du 01 avril 2008 au 26 août 2008
- M Massou COHEN, Directeur général (1953) du 21 novembre 2006 au 20 novembre 2007
- M Paul NAIM, Commissaire aux comptes suppléant (1947) du 09 avril 2016 au 21 avril 2016
- M Thierry QUERON, Commissaire aux comptes suppléant (1964) du 09 avril 2016 au 21 avril 2016
- M Xavier YON, Président (1940) du 20 novembre 2007 au 01 avril 2008
Dirigeants personne morale:
- MARS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 21 avril 2016
- CONSTANTIN ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire du 09 avril 2016 au 21 avril 2016
61 AV FRANKLIN D ROOSEVELT
75008 PARIS 8
Téléphone : 01Â 56Â 88Â 07Â 07 Société
COSFI HOLDING
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COSFI HOLDING | |
Entrepreneurs individuels | COSFI HOLDING | |
Identifiant de l'entreprise | 491238671 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 61 AV FRANKLIN D ROOSEVELT 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 30 juin 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 24 juillet 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2010 ) | 0,00 | |
Résultat net | 60 545,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité principale de l'entreprise | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | Gestion de fonds | |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2010 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 3 901 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 901 |
Placement | 0 |
Total Actif | 3 901 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -34 767 976 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 396 852 |
Dette | 34 375 024 |
Total Passif | 3 901 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 13 048 |
Résultat d'exploitation | -13 048 |
Produit financier net | 659 663 |
Charge financière | 1 917 683 |
Résultat financier | -1 258 020 |
Résultat courrant | -1 271 068 |
Produit exceptionnel | 1 382 381 |
Charges exceptionnelles | 50 769 |
Résultat exceptionnel | 1 331 612 |
Résultat net | 60 545 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49123867100029 | COSFI HOLDING 61 AVENUE FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
Président partant : Yon, Xavier, nomination du Président : Cohen, Massou
Directeur général partant : Cohen, Massou, Directeur général partant : Haddad, Guy, Directeur général partant : Ben Hamou, Martial, Directeur général partant : Detrie, Laurent
Commissaire aux comptes titulaire partant : CONSTANTIN ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Naïm, Paul, Commissaire aux comptes suppléant partant : Queron, Thierry, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : MARS AUDIT