M Frederic BRUN
Gérant de AVENTURE 4 ROUES
M Frederic BRUN a 44 ans ( naissance en 1978), est Gérant de la société AVENTURE 4 ROUES
M Frederic BRUN peut être contacté au siège de la société AVENTURE 4 ROUES par courrier à l'adresse AVENTURE 4 ROUES 625 AVENUE KENNEDY 30130 PONT ST ESPRIT FRANCE, par téléphone au 0466891227
La société AVENTURE 4 ROUES est principalement dirigée par M Frederic BRUN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce et réparation de motocycles ,vendeur de deux roues, vendeur de scooters, vendeur de motos, vendeur de mobylettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4540Z (Commerce et réparation de motocycles), les activités sont :
- Commerce et réparation de motocycles
- le commerce de gros et de détail de motocycles, y compris les vélomoteurs et les cyclomoteurs ainsi que les moto-neige
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de motocycles (y compris par des intermédiaires et par correspondance)
- l'entretien et la réparation de motocycles
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de bicyclettes et de pièces et d'accessoires (cf46.49Z)
- le commerce de détail de bicyclettes et de pièces et d'accessoires (cf47.64Z)
- la location de motocycles (cf77.39Z)
- la réparation et l'entretien de bicyclettes (cf95.29Z)
La société AVENTURE 4 ROUES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/08/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49126613600010.
- M Frederic BRUN, Gérant (1978) depuis le 25 juillet 2013
- M Gerard SERVOZ, Gérant (1968) depuis le 22 août 2006
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société AVENTURE 4 ROUES est de 49 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 54 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian CHAPUS, Gérant (1959) du 22 août 2006 au 17 juin 2008
- M Frederic BRUN, Gérant (1978) du 22 août 2006 au 25 juillet 2013
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 28 mai 2008 : CHAPUS Christian Lucien nom d'usage : CHAPUS Christian n'est plus gérant.BRUN Frédéric Patrick Martin nom d'usage : BRUN Frédéric devient gérant.. SERVOZ Gérard nom d'usage : SERVOZ Gérard devient gérant..)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AVENTURE 4 ROUES | |
Entrepreneurs individuels | AVENTURE 4 ROUES | |
Identifiant de l'entreprise | 491266136 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 625 AV KENNEDY 30130 PONT SAINT ESPRIT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 25 avril 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 25 avril 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Moins de 0,5 million d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 186 008,00 | |
Résultat net | -2 858,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4540Z : Commerce et réparation de motocycles | |
Activité principale de l'entreprise | 4540Z : Commerce et réparation de motocycles | |
Activité principale au registre des métiers | 4540ZP | |
Activité principale | 4540Z | |
Première activité | 4540Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce et réparation de motocycles | |
Synonyme | vendeur de deux roues, vendeur de scooters, vendeur de motos, vendeur de mobylettes | |
Principal | vendeur de motos |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 2 738 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 2 723 |
Immobilisation financière | 15 |
Actif circulant net | 34 232 |
Stock | 12 061 |
Avance | 0 |
Créance | 624 |
Placement | 21 547 |
Total Actif | 36 970 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -32 230 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 69 200 |
Total Passif | 36 970 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 186 008 |
Produit d'exploitation | 186 010 |
Charge d'exploitation | 188 466 |
Résultat d'exploitation | -2 456 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 401 |
Résultat financier | -401 |
Résultat courrant | -2 857 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -2 858 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49126613600010 | AVENTURE 4 ROUES 625 AVENUE KENNEDY 30130 PONT ST ESPRIT FRANCE |
49126613600010 | AVENTURE 4 ROUES 625 AVENUE KENNEDY 30130 PONT ST ESPRIT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 66 76 03 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nimes.fr.
Les greffiers sont : PENCHINAT Anne , VIDAL Jean David
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13H30-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 00573 Commerces de gros
- 00650 Métallurgie cadres
- 01090 Services de l'automobile
CHAPUS Christian Lucien nom d'usage : CHAPUS Christian n'est plus gérant.BRUN Frédéric Patrick Martin nom d'usage : BRUN Frédéric devient gérant.. SERVOZ Gérard nom d'usage : SERVOZ Gérard devient gérant..