M Marc BOUBERKA
Associé-gérant de SCI CAMILLE
M Marc BOUBERKA a 52 ans ( naissance en 1970), est Associé-gérant de la société SCI CAMILLE
M Marc BOUBERKA peut être contacté au siège de la société SCI CAMILLE par courrier à l'adresse SCI CAMILLE 1 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE 94290 VILLENEUVE LE ROI FRANCE
La société SCI CAMILLE est principalement dirigée par M Marc BOUBERKA qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI CAMILLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/05/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49155706200016.
- M Stephane SABATES, Gérant (1969) depuis le 31 décembre 2011
Anciens dirigeants :
- M Joseph COZZELLA, Associé-gérant (1972) du 10 février 2009 au 31 décembre 2011
- M Marc BOUBERKA, Associé-gérant (1970) du 05 septembre 2006 au 31 décembre 2011
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 février 2022 : SABATES Stéphane nom d'usage : SABATES n'est plus gérant. SABATES Stéphane nom d'usage : SABATES devient liquidateur)
1 AV DU MARECHAL JOFFRE
94290 VILLENEUVE LE ROI
Téléphone : Société
SCI CAMILLE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI CAMILLE | |
Entrepreneurs individuels | SCI CAMILLE | |
Identifiant de l'entreprise | 491557062 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 1 AV DU MARECHAL JOFFRE 94290 VILLENEUVE LE ROI | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 27 juin 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Capital social | 400,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 27 juin 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
49155706200016 | SCI CAMILLE 1 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE 94290 VILLENEUVE LE ROI FRANCE |
49155706200024 | SCI CAMILLE ESPACE ATHENA BAT C QUIEZ 83190 OLLIOULES |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Philippe
Le greffe est ouvert 9h00 Ã 11h30/14h00 Ã 16h15
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Associé gérant : COZZELLA Joseph modification le 20 Janvier 2009. Associé : LEPAGE Jean-Pierre. Associé : SABATES Stéphane.
Associé : COZZELLA Joseph modification le 23 Décembre 2011 Associé : LEPAGE Jean-Pierre Associé gérant : SABATES Stéphane modification le 23 Décembre 2011
SABATES Stéphane nom d'usage : SABATES n'est plus gérant. SABATES Stéphane nom d'usage : SABATES devient liquidateur