M Jean BOUIX
Gérant de INTER.MED
M Jean BOUIX a 69 ans ( naissance en 1955), est Gérant de la société INTER.MED
M Jean BOUIX peut être contacté au siège de la société INTER.MED par courrier à l'adresse INTER.MED LE PRE DU MIE 43270 ALLEGRE , par téléphone au 0471002322 ou par fax au 04Â 71Â 00Â 23Â 54
La société INTER.MED est principalement dirigée par M Jean BOUIX qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de préparations pharmaceutiques ,fabricant de produits chimiques, fabriquant de produits pharmaceutiques, fabriquant de préparations pharmaceutiques, laboratoire
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2120Z (Fabrication de préparations pharmaceutiques), les activités sont :
- Fabrication de préparations pharmaceutiques
- la fabrication de médicaments :
- sérums thérapeutiques et autres constituants du sang
- vaccins
- médicaments divers, y compris les préparations homéopathiques
- la fabrication de préparations chimiques contraceptives à usage externe et de médicaments contraceptifs à base d'hormones
- la fabrication de préparations de diagnostic, y compris les tests de grossesse
- la fabrication de substances radioactives de diagnostic in vivo
- la fabrication de produits pharmaceutiques issus des biotechnologies
- la préparation de produits d'herboristerie (broyage, triage, mouture) à usage pharmaceutique
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de tisanes à base de plantes (menthe, verveine, camomille, etc(cf10.83Z)
- la fabrication de produits d'obturation dentaire et de ciments dentaires (cf32.50A)
- la fabrication de ciments pour la réfection osseuse (cf32.50A)
- la fabrication de draps chirurgicaux (cf32.50A)
- le commerce de gros de produits pharmaceutiques (cf46.46Z)
- le commerce de détail de produits pharmaceutiques (cf47.73Z)
- les activités de recherche et développement de produits pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques issus des biotechnologies (cf72.1)
- le conditionnement de produits pharmaceutiques (cf82.92Z)
La société INTER.MED est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/11/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49163392100037.
Anciens dirigeants :
- M Jean BOUIX, Gérant (1955) du 03 octobre 2006 au 27 février 2010
- M Jean BOUIX, Président (1955) du 27 février 2010 au 10 mai 2016
Dirigeants personne morale:
- HEDS, Président depuis le 17 décembre 2016
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 février 2017
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 février 2017
- H AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire du 10 mai 2016 au 07 février 2017
- HOCHE ASSOCIES CORREZE, Commissaire aux comptes suppléant du 10 mai 2016 au 07 février 2017
- PMR TRADING CONSULTING, Président du 10 mai 2016 au 17 décembre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 08 août 2012 : BOUIX Jean Pierre nom d'usage : BOUIX n'est plus gérant. BOUIX Jean Pierre nom d'usage : BOUIX devient président.)
- 13 mai 2016 : BOUIX Jean Pierre nom d'usage : BOUIX n'est plus président. Société à responsabilité limitée PMR TRADING & CONSULTING devient président. Sté par actions simplifiée H. AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée HOCHE & ASSOCIES CORREZE devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 23 décembre 2016 : Sté par actions simplifiée HEDS devient président. Société à responsabilité limitée PMR TRADING & CONSULTING n'est plus président)
- 10 février 2017 : Sté par actions simplifiée H. AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée HOCHE & ASSOCIES CORREZE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d'administration KPMG S.A devient commissaire aux comptes titulaire. Société anonyme SALUSTRO REYDEL devient commissaire aux comptes suppléant)
LE PRE DU MIE
43270 ALLEGRE
Téléphone : 0471002322 Société
INTER.MED
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | INTER.MED | |
Entrepreneurs individuels | INTER.MED | |
Identifiant de l'entreprise | 491633921 | |
Numéro interne du siège | 00037 | |
Adresse | LE PRE DU MIE 43270 ALLEGRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 juin 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 21 août 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2120Z : Fabrication de préparations pharmaceutiques | |
Activité principale de l'entreprise | 2120Z : Fabrication de préparations pharmaceutiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | industrie pharmaceutique | |
Activite | Fabrication de préparations pharmaceutiques | |
Synonyme | fabricant de produits chimiques, fabriquant de produits pharmaceutiques, fabriquant de préparations pharmaceutiques, laboratoire | |
Principal | fabriquant de préparations pharmaceutiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
49163392100037 | INTER.MED LE PRE DU MIE 43270 ALLEGRE |
Le greffe peut être appelé au 04 71 09 00 78 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lepuyenvelay.fr.
Les greffiers sont : MARTIN Sylvie
Le greffe est ouvert 8H Ã 12H/13H30 Ã 16H
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
Gérant : BOUIX Jean Pierre
BOUIX Jean Pierre nom d'usage : BOUIX n'est plus gérant. BOUIX Jean Pierre nom d'usage : BOUIX devient président.
BOUIX Jean Pierre nom d'usage : BOUIX n'est plus président. Société à responsabilité limitée PMR TRADING & CONSULTING devient président. Sté par actions simplifiée H. AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée HOCHE & ASSOCIES CORREZE devient commissaire aux comptes suppléant.
Sté par actions simplifiée HEDS devient président. Société à responsabilité limitée PMR TRADING & CONSULTING n'est plus président
Sté par actions simplifiée H. AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée HOCHE & ASSOCIES CORREZE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d'administration KPMG S.A devient commissaire aux comptes titulaire. Société anonyme SALUSTRO REYDEL devient commissaire aux comptes suppléant