MME Veronica DE VOSS
Président de BEST WORKPLACES FRANCE
MME Veronica DE VOSS a 51 ans ( naissance en 1973), elle est Président de la société BEST WORKPLACES FRANCE
MME Veronica DE VOSS peut être contacté au siège de la société BEST WORKPLACES FRANCE par courrier à l'adresse BEST WORKPLACES FRANCE 1 B AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 44Â 83Â 87Â 10
La société BEST WORKPLACES FRANCE est principalement dirigée par MME Veronica DE VOSS qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société BEST WORKPLACES FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/04/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49181940500037.
- M Jose TOLOVI, Président (1946) depuis le 06 octobre 2009
- M Patrick DUMOULIN, Directeur général (1955) depuis le 06 octobre 2009
- MME Sophie BOUTILLIER-CAUDWELL, Commissaire aux comptes suppléant (1974) depuis le 26 janvier 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société BEST WORKPLACES FRANCE est de 66 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Veronica DE VOSS, Président (1973) du 26 septembre 2006 au 06 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
- CABINET AUDEXCO, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 26 janvier 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BEST WORKPLACES FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | BEST WORKPLACES FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 491819405 | |
Numéro interne du siège | 00037 | |
Adresse | 1 B AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 60 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 août 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 3 092 000,00 | |
Résultat net | 163 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 81 000 |
Immobilisation incorporelle | 11 000 |
Immobilisation corporelle | 46 000 |
Immobilisation financière | 24 000 |
Actif circulant net | 1 830 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 797 000 |
Placement | 1 033 000 |
Total Actif | 1 911 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 525 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 6 000 |
Dette | 1 380 000 |
Total Passif | 1 911 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 092 000 |
Produit d'exploitation | 3 095 000 |
Charge d'exploitation | 2 863 000 |
Résultat d'exploitation | 233 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 2 000 |
Résultat courrant | 235 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 90 |
Résultat exceptionnel | -90 |
Résultat net | 163 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49181940500037 | BEST WORKPLACES FRANCE 1 B AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Commissaire aux comptes titulaire : EURAUDIT GROUP Commissaire aux comptes suppléant : CECAM Directeur général : DUMOULIN Patrick en fonction le 01 Octobre 2009 Président : TOLOVI José en fonction le 01 Octobre 2009
Conseil en ressources humaines formation organisation et transformation des entreprises
Commissaire aux comptes titulaire partant : EURAUDIT GROUP, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET AUDEXCO, Commissaire aux comptes suppléant partant : CECAM, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boutillier-Caudwell, Sophie
Président partant : Tolovi, José ; modification du Président Dumoulin, Patrick ; nomination du Directeur général : Brezun, Jullien