M Clement GAUGER
Gérant de SQUARE IT-SERVICES
M Clement GAUGER a 46 ans ( naissance en 1978), est Gérant de la société SQUARE IT-SERVICES
M Clement GAUGER peut être contacté au siège de la société SQUARE IT-SERVICES par courrier à l'adresse SQUARE IT SERVICES SQUARE IT SERVICES 107 QUAI DU DOCTEUR DERVAUX 92600 ASNIERES SUR SEINE FRANCE
La société SQUARE IT-SERVICES est principalement dirigée par M Clement GAUGER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société SQUARE IT-SERVICES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/09/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49205175000031.
- M Laurent LEVY, Commissaire aux comptes suppléant (1970) depuis le 29 mai 2015
- MME Camille BLONDEL, Commissaire aux comptes titulaire (1972) depuis le 29 mai 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SQUARE IT-SERVICES est de 53 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 54 ans.
Anciens dirigeants :
- M Clement GAUGER, Gérant (1978) du 10 octobre 2006 au 11 avril 2017
- M Jerome MIGAUD, Gérant (1972) du 17 juin 2008 au 11 avril 2017
Dirigeants personne morale:
- CSSC CORP, Directeur général depuis le 11 avril 2017
- JMG CAPITAL, Président depuis le 11 avril 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SQUARE IT-SERVICES | |
Sigle de l'entreprise | SIS | |
Entrepreneurs individuels | SQUARE IT-SERVICES | |
Identifiant de l'entreprise | 492051750 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 107 QUAI DU DOCTEUR DERVAUX 92600 ASNIERES SUR SEINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 septembre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 25 septembre 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 5 419 000,00 | |
Résultat net | 736 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 55 000 |
Immobilisation incorporelle | 23 000 |
Immobilisation corporelle | 24 000 |
Immobilisation financière | 8 000 |
Actif circulant net | 2 478 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 2 015 000 |
Placement | 464 000 |
Total Actif | 2 534 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 928 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 605 000 |
Total Passif | 2 534 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 419 000 |
Produit d'exploitation | 5 420 000 |
Charge d'exploitation | 4 682 000 |
Résultat d'exploitation | 738 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 2 000 |
Résultat courrant | 740 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 736 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49205175000031 | SQUARE IT SERVICES SQUARE IT SERVICES 107 QUAI DU DOCTEUR DERVAUX 92600 ASNIERES SUR SEINE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Gérant : GAUGER Clement modification le 23 Avril 2008Gérant : MIGAUD Jérôme en fonction le 23 Avril 2008.
Gérant : GAUGER Clement modification le 23 Avril 2008 Gérant : MIGAUD Jérôme en fonction le 23 Avril 2008 Commissaire aux comptes titulaire : BLONDEL Camille en fonction le 26 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : LEVY Laurent en fonction le 26 Septembre 2012
Commissaire aux comptes titulaire : BLONDEL Camille en fonction le 26 Septembre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : LEVY Laurent en fonction le 26 Septembre 2012 ; Directeur général : CSSC CORP. en fonction le 07 Avril 2017 ; Président : JMG CAPITAL en fonction le 07 Avril 2017
Commissaire aux comptes titulaire : EXCELIA AUDIT en fonction le 17 Octobre 2018 ; Directeur général : CHANDRE Carole Marie-Claude en fonction le 09 Juillet 2019 ; Président : FALCIONI Sébastien Jean Guillaume en fonction le 09 Juillet 2019
Président : OS CORP ; Directeur général : CCH CORP ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCELIA AUDIT
Président : CCSF Group ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCELIA AUDIT