M Jean LANG
Président de ADDEXA
M Jean LANG a 64 ans ( naissance en 1958), est Président de la société ADDEXA
M Jean LANG peut être contacté au siège de la société ADDEXA par courrier à l'adresse ADDEXA 115 AVENUE PAUL MARCELLIN 69120 VAULX EN VELIN FRANCE, par téléphone au 04Â 72Â 05Â 71Â 75 ou par fax au 04Â 72Â 05Â 72Â 77
La société ADDEXA est principalement dirigée par M Jean LANG qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques ,intermédiaire de commerce, agent commercial
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4618Z (Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques), les activités sont :
- Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros pour compte propre (cf46.2 Ã 46.9)
- le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin (cf47.99B)
- les activités des agents d'assurances (cf66.22Z)
- les activités des agents immobiliers (cf68.31Z)
La société ADDEXA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/08/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49209956900039.
- M Patrice ESMARD, Président (1954) depuis le 11 novembre 2014
Anciens dirigeants :
- M Jean LANG, Président (1958) du 24 octobre 2006 au 09 janvier 2010
- M Jean LANG, Président (1958) du 09 janvier 2010 au 11 novembre 2014
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 26 mars 2014 : REMAUX Guillaume nom d'usage : REMAUX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BESSIERE Michel nom d'usage : BESSIERE n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
- 10 décembre 2014 : ESMARD Patrice nom d'usage : ESMARD devient président. LANG Jean Francis nom d'usage : LANG n'est plus président.)
- 08 mars 2020 : ESMARD Patrice nom d'usage : ESMARD n'est plus président. Sté par actions simplifiée SCOPUS EXPANSION devient président. Société à responsabilité limitée ICCESS devient directeur général)
115 AV PAUL MARCELLIN
69120 VAULX EN VELIN
Téléphone : 04Â 72Â 05Â 71Â 75 Société
ADDEXA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ADDEXA | |
Entrepreneurs individuels | ADDEXA | |
Identifiant de l'entreprise | 492099569 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 115 AV PAUL MARCELLIN 69120 VAULX EN VELIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 04 septembre 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 390 092,00 | |
Résultat net | 65 835,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4618Z : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques | |
Activité principale de l'entreprise | 4618Z : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial | |
Principal | intermédiaire de commerce |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 3 709 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 709 |
Immobilisation financière | 3 000 |
Actif circulant net | 316 169 |
Stock | 10 392 |
Avance | 0 |
Créance | 187 367 |
Placement | 118 410 |
Total Actif | 319 880 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 172 315 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 147 562 |
Total Passif | 319 879 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 390 092 |
Produit d'exploitation | 392 943 |
Charge d'exploitation | 322 668 |
Résultat d'exploitation | 70 275 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 79 |
Résultat financier | -79 |
Résultat courrant | 70 195 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 65 835 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49209956900039 | ADDEXA 115 AVENUE PAUL MARCELLIN 69120 VAULX EN VELIN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 02121 Ãdition
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 01689 Fabriques d'articles de papeterie et de bureau
- 01044 Horlogerie
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02683 Portage de presse
- 02198 Vente par à distance
- 00804 VRP
REMAUX Guillaume nom d'usage : REMAUX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BESSIERE Michel nom d'usage : BESSIERE n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
ESMARD Patrice nom d'usage : ESMARD devient président. LANG Jean Francis nom d'usage : LANG n'est plus président.
Pour la validité des oppositions, domicile est élu au lieu de situation du fonds de commerce soit 115 avenue Paul Marcellin 69120 VAULX EN VELIN et pour la correspondance à l'adresse du conseil du cédant, BUFFAUD AVOCATS 208 rue Vendôme 69003 LYON (A
ESMARD Patrice nom d'usage : ESMARD n'est plus président. Sté par actions simplifiée SCOPUS EXPANSION devient président. Société à responsabilité limitée ICCESS devient directeur général