M Jean-Michel PILOT
Président de PIL O CAP AQUITAINE
M Jean-Michel PILOT a 71 ans ( naissance en 1951), est Président de la société PIL O CAP AQUITAINE
M Jean-Michel PILOT peut être contacté au siège de la société PIL O CAP AQUITAINE par courrier à l'adresse PIL O CAP AQUITAINE 32 72 LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU BARON 32 RUE MARIE CURIE 33127 ST JEAN D ILLAC FRANCE, par téléphone au 0556559049 ou par fax au 05Â 56Â 55Â 94Â 78
La société PIL O CAP AQUITAINE est principalement dirigée par M Jean-Michel PILOT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Formation continue d'adultes ,formation continue
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8559A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- Formation continue d'adultes
- la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
- la formation interne des administrations publiques
Mais sont exclues les activités :
- l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- l'enseignement supérieur (cf85.4)
La société PIL O CAP AQUITAINE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/10/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49249451300020.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Michel PILOT, Président (1951) du 05 décembre 2006 au 06 mai 2008
- M Stephane HASSOUN, Président (1969) du 06 mai 2008 au 29 octobre 2011
Dirigeants personne morale:
- SAJ CONSEILS, Président depuis le 29 octobre 2011
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PIL O CAP AQUITAINE | |
Entrepreneurs individuels | PIL O CAP AQUITAINE | |
Identifiant de l'entreprise | 492494513 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 32 RUE MARIE CURIE 33127 SAINT JEAN D'ILLAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 septembre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 13 septembre 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8559A : Formation continue d'adultes | |
Activité principale de l'entreprise | 8559A : Formation continue d'adultes | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Enseignement | |
Activite | Formation continue d'adultes | |
Synonyme | formation continue | |
Principal | formation continue |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
49249451300020 | PIL O CAP AQUITAINE 32 72 LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU BARON 32 RUE MARIE CURIE 33127 ST JEAN D ILLAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 00650 Métallurgie cadres
- 01516 Organismes de formation
Commissaire aux comptes titulaire : LAHOURNEYRE Guy. Commissaire aux comptes suppléant : BOTTEON Dominique. Président : HASSOUN Stéphane en fonction le 11 Avril 2008.
Président : SAJ CONSEILS en fonction le 21 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CONSTANT en fonction le 14 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : ANDRES Frédéric en fonction le 14 Février 2013
Président : Pilocapital ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CONSTANT ; Commissaire aux comptes suppléant : ANDRES Frédéric