M Cyril FLORES
Gérant de PROFIL EXPERT
M Cyril FLORES a 50 ans ( naissance en 1972), est Gérant de la société PROFIL EXPERT
M Cyril FLORES peut être contacté au siège de la société PROFIL EXPERT par courrier à l'adresse PROFIL EXPERT 80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91170 VIRY CHATILLON FRANCE
La société PROFIL EXPERT est principalement dirigée par M Cyril FLORES qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société PROFIL EXPERT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/05/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49270543900023.
- M Herve SAIZ-OGINSKI, Président (1972) depuis le 30 juillet 2015
Anciens dirigeants :
- M Cyril FLORES, Gérant (1972) du 28 novembre 2006 au 05 février 2015
- M Eric JARRIGE, Gérant (1960) du 05 février 2015 au 30 juillet 2015
Dirigeants personne morale:
80 AV DU GENERAL DE GAULLE
91170 VIRY CHATILLON
Téléphone : Société
PROFIL EXPERT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PROFIL EXPERT | |
Entrepreneurs individuels | PROFIL EXPERT | |
Identifiant de l'entreprise | 492705439 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 80 AV DU GENERAL DE GAULLE 91170 VIRY CHATILLON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 30 mars 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 03 octobre 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012) | 50 203,00 | |
Résultat net | 480,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 58 188 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 58 188 |
Placement | 0 |
Total Actif | 58 188 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -211 676 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 269 864 |
Total Passif | 58 189 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 50 203 |
Produit d'exploitation | 50 203 |
Charge d'exploitation | 49 723 |
Résultat d'exploitation | 480 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 480 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 480 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49270543900023 | PROFIL EXPERT 80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91170 VIRY CHATILLON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Gérant : JARRIGE Eric Michel en fonction le 03 Février 2015
Gérant : SAIZ-OGINSKI Hervé José en fonction le 28 Juillet 2015
Président : SAIZ-OGINSKI Hervé José modification le 04 Août 2015
Liquidateur : SAIZ-OGINSKI Hervé José