M Olivier FERRAND
Président de E.A.P.
M Olivier FERRAND a 48 ans ( naissance en 1974), est Président de la société E.A.P.
M Olivier FERRAND peut être contacté au siège de la société E.A.P. par courrier à l'adresse E A P 7 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE
La société E.A.P. est principalement dirigée par M Olivier FERRAND qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société E.A.P. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/10/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49272871200117.
- M Olivier FERRAND, Président (1974) depuis le 21 septembre 2012
Anciens dirigeants :
- M Franck ROSSIGNOLLE, Président (1968) du 27 août 2011 au 21 septembre 2012
- M Thierry LEGROS, Président (1961) du 12 août 2008 au 27 août 2011
- MME Chantal ESTRAGNAT, Président (1946) du 28 novembre 2006 au 12 août 2008
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 06 septembre 2016
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 septembre 2016
7 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT
92500 RUEIL MALMAISON
Téléphone : Société
E.A.P.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | E.A.P. | |
Entrepreneurs individuels | E.A.P. | |
Identifiant de l'entreprise | 492728712 | |
Numéro interne du siège | 00117 | |
Adresse | 3 ALL DE GRENELLE 92130 ISSY LES MOULINEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 14 août 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 300 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 26 octobre 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 19 207 000,00 | |
Résultat net | -3 216 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 641 000 |
Immobilisation incorporelle | 223 000 |
Immobilisation corporelle | 740 000 |
Immobilisation financière | 678 000 |
Actif circulant net | 12 571 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 12 563 000 |
Placement | 8 000 |
Total Actif | 14 212 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -8 068 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 907 000 |
Dette | 20 373 000 |
Total Passif | 14 212 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 19 207 000 |
Produit d'exploitation | 20 147 000 |
Charge d'exploitation | 23 536 000 |
Résultat d'exploitation | -3 389 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 266 000 |
Résultat financier | -266 000 |
Résultat courrant | -3 656 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -3 216 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49272871200117 | E A P 3 ALLEE DE GRENELLE 92130 ISSY LES MOULINEAUX FRANCE |
49272871200067 | E A P 5 7 5 AVENUE DE POUMEYROL 69300 CALUIRE ET CUIRE FRANCE |
49272871200109 | E A P LE VEGA ZAC CTRE URBAIN VAL D EUROPE 7 RUE DE LA GALMY 77700 CHESSY FRANCE |
49272871200091 | E A P 18 RUE HENRI RIVIERE 76000 ROUEN FRANCE |
49272871200059 | E A P 7 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE |
49272871200075 | E A P 1109 AVENUE JACQUES CARTIER CS 80304 44803 ST HERBLAIN CEDEX FRANCE |
49272871200075 | E A P 1109 AVENUE JACQUES CARTIER CS 80304 44803 ST HERBLAIN CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et AutresCommissaire aux comptes suppléant : AUDITEX. Président : LEGROS Thierry en fonction le 01 Juillet 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST& YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX Président : ROSSIGNOLLE Franck Olivier en fonction le 25 Août 2011
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX Président : FERRAND Olivier en fonction le 19 Septembre 2012
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 17 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 17 Octobre 2017 ; Président : BARON Hervé en fonction le 29 Novembre 2017
Président : BARON Hervé en fonction le 29 Novembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 17 Juillet 2018
Président : TALGORN Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Président : HUET Loïcà; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS