M Hubert CARRE
Co-gérant de PASCAL CARRE ET FILS
M Hubert CARRE a 52 ans ( naissance en 1971), est Co-gérant de la société PASCAL CARRE ET FILS
M Hubert CARRE peut être contacté au siège de la société PASCAL CARRE ET FILS par courrier à l'adresse PASCAL CARRE ET FILS 40 RUE SAINT VINCENT 51380 TREPAIL FRANCE, par téléphone au 0326570669 ou par fax au 03Â 26Â 59Â 32Â 43
La société PASCAL CARRE ET FILS est principalement dirigée par M Hubert CARRE qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités de soutien aux cultures ,service aux agriculteurs, aide aux agriculteurs, soutien aux agriculteurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0161Z (Activités de soutien aux cultures), les activités sont :
- Activités de soutien aux cultures
- les activités agricoles suivantes exécutées pour le compte de tiers :
- préparation des terres
- opération de récolte
- semis et plantations
- traitement des récoltes
- pulvérisation des récoltes, y compris par des véhicules aériens
- taille des arbres fruitiers et des vignes
- lutte contre les animaux nuisibles (y compris les lapins) en relation avec l'agriculture
- le maintien des terres agricoles en bon état sur les plans agricole et environnemental
- l'exploitation de systèmes d'irrigation pour l'agriculture
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation de canaux d'irrigation (cf.36.00Z)
- le traitement primaire des récoltes (cf01.63Z)
- le drainage de terres agricoles (cf43.12)
- l'architecture paysagère (cf71.11Z)
- les activités des agronomes et des spécialistes de l'économie agricole (cf74.90B)
- les services d'aménagement paysager (cf81.30Z)
- l'organisation d'expositions et de foires agricoles (cf82.30Z)
La société PASCAL CARRE ET FILS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/12/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49309414800019.
- M Bertrand CARRE, Directeur général (1975) depuis le 21 juin 2012
- M Hubert CARRE, Directeur général (1971) depuis le 21 juin 2012
- M Pascal CARRE, Président (1945) depuis le 21 juin 2012
- MME Christine BOBAN, Directeur général (1972) depuis le 21 janvier 2012
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société PASCAL CARRE ET FILS est de 57 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bertrand CARRE, Associé-gérant (1975) du 16 janvier 2007 au 22 janvier 2008
- M Hubert CARRE, Associé-gérant (1971) du 16 janvier 2007 au 22 janvier 2008
- M Hubert CARRE, Co-gérant (1971) du 21 janvier 2012 au 21 juin 2012
- M Pascal CARRE, Co-gérant (1945) du 21 janvier 2012 au 21 juin 2012
- MME Christine BOBAN, Gérant (1972) du 20 janvier 2009 au 21 janvier 2012
- MME Christine BOBAN, Co-gérant (1972) du 21 janvier 2012 au 21 juin 2012
- MME Christine CARRE, Gérant (1972) du 22 janvier 2008 au 20 janvier 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PASCAL CARRE ET FILS | |
Entrepreneurs individuels | PASCAL CARRE ET FILS | |
Identifiant de l'entreprise | 493094148 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 40 RUE ST VINCENT 51380 TREPAIL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 juillet 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 juillet 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 148 000,00 | |
Résultat net | -50 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0161Z : Activités de soutien aux cultures | |
Activité principale de l'entreprise | 0161Z : Activités de soutien aux cultures | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Activités de soutien aux cultures | |
Synonyme | service aux agriculteurs, aide aux agriculteurs, soutien aux agriculteurs | |
Principal | aide aux agriculteurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 097 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 000 |
Immobilisation corporelle | 1 096 000 |
Immobilisation financière | 30 |
Actif circulant net | 579 000 |
Stock | 0 |
Avance | 2 000 |
Créance | 440 000 |
Placement | 137 000 |
Total Actif | 1 676 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 330 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 346 000 |
Total Passif | 1 676 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 148 000 |
Produit d'exploitation | 1 166 000 |
Charge d'exploitation | 1 224 000 |
Résultat d'exploitation | -58 000 |
Produit financier net | 6 000 |
Charge financière | 23 000 |
Résultat financier | -17 000 |
Résultat courrant | -75 000 |
Produit exceptionnel | 126 000 |
Charges exceptionnelles | 110 000 |
Résultat exceptionnel | 16 000 |
Résultat net | -50 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49309414800019 | PASCAL CARRE ET FILS 40 RUE SAINT VINCENT 51380 TREPAIL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 26 88 30 66 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-reims.fr.
Les greffiers sont : DELPY Bernadette
Le greffe est ouvert 09h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h00
Co-gérant : CARRE Pascal Henri. Co-gérant : CARRE Bertrand Guy Jean. Co-gérant : CARRE Hubert Henri Pascal. Co-gérant : BOBAN Christine Isabelle Marie Simone. Gérant technique : BOBAN Christine Isabelle Marie.
Co-Gérant : CARRE Pascal, Henri Co-Gérant : CARRE Hubert, Henri, Pascal Co-Gérant : CARRE Née BOBAN Christine, Isabelle, Marie, Simone Gérant technique : CARRE Née BOBAN Christine, Isabelle, Marie
Président : CARRE Pascal Directeur général : CARRE Née BOBAN Christine, Isabelle, Marie, Simone Directeur général : CARRE Bertrand, Guy, Jean Directeur général : CARRE Hubert Directeur général : CARRE Christine, Isabelle Marie Simon né(e) BOBAN