M Andrew FISH
Président de CPH PARIS HOLDING
M Andrew FISH a 54 ans ( naissance en 1968), est Président de la société CPH PARIS HOLDING
M Andrew FISH peut être contacté au siège de la société CPH PARIS HOLDING par courrier à l'adresse CPH PARIS HOLDING 153 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS FRANCE
La société CPH PARIS HOLDING est principalement dirigée par M Andrew FISH qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société CPH PARIS HOLDING est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/12/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49319432800040.
- M Franck DROZE, Commissaire aux comptes suppléant (1964) depuis le 25 décembre 2015
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 25 décembre 2015
- MME Johanna OFFREDI, Président (1973) depuis le 25 décembre 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société CPH PARIS HOLDING est de 55 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Andrew FISH, Président (1968) du 10 mars 2009 au 17 avril 2013
- M Anthony NIBBELINK, Directeur général (1950) du 15 janvier 2008 au 10 mars 2009
- M Charles PERNOT DU BREUIL, Administrateur (1983) du 14 janvier 2015 au 25 décembre 2015
- M Gregory POURRIN, Directeur général (1978) du 17 avril 2013 au 25 décembre 2015
- M Jean-Bernard FALCO, Président (1968) du 17 avril 2013 au 25 décembre 2015
- M Jean-Bernard FALCO, Administrateur (1968) du 30 avril 2013 au 25 décembre 2015
- M Joseph PEETERS, Président (1963) du 22 mai 2007 au 29 mai 2007
- M Joseph PEETERS, Directeur général (1963) du 23 janvier 2010 au 19 mars 2011
- M Joseph PETERS, Président (1963) du 29 mai 2007 au 10 mars 2009
- M Maximilien DE WAILLY, Président du conseil d`administration (1965) du 30 avril 2013 au 25 décembre 2015
- M Stanislas WARGNY, Administrateur (1980) du 30 avril 2013 au 16 janvier 2015
- M Tim BREITENSTEIN, Administrateur (1975) du 30 avril 2013 au 25 décembre 2015
- M Yannick SIMONART, Directeur général (1968) du 23 octobre 2007 au 19 mars 2011
- MME Celine FALCO, Administrateur (1980) du 30 avril 2013 au 25 décembre 2015
- MME Christelle POULIQUEN, Président (1970) du 02 janvier 2007 au 22 mai 2007
- MME Judith SCHULDIS, Directeur général (1960) du 19 mars 2011 au 17 avril 2013
Dirigeants personne morale:
- CARMYN, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 décembre 2015
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 décembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CPH PARIS HOLDING | |
Entrepreneurs individuels | CPH PARIS HOLDING | |
Identifiant de l'entreprise | 493194328 | |
Numéro interne du siège | 00040 | |
Adresse | 153 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 04 juillet 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 08 décembre 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 | |
Résultat net | 8 952 322,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 64 117 008 |
Immobilisation incorporelle | 372 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 64 116 636 |
Actif circulant net | 912 263 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 911 207 |
Placement | 1 056 |
Total Actif | 65 029 272 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 24 792 154 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 40 237 116 |
Total Passif | 65 029 272 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 94 337 |
Résultat d'exploitation | -94 337 |
Produit financier net | 12 538 848 |
Charge financière | 3 475 965 |
Résultat financier | 9 062 883 |
Résultat courrant | 8 968 546 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 16 225 |
Résultat exceptionnel | -16 225 |
Résultat net | 8 952 322 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49319432800040 | CPH PARIS HOLDING 153 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Pons, Francis, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boiton, Bernard.
nomination du DIRECTEUR GENERAL : NIBBELINK, Anthony
Président partant : Peeters, Joseph, nomination du Président : Fish, Andrew.
Directeur général partant : Nibbelink, Anthony, nomination du Directeur général : Peeters, Joseph
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Rolt, Nicholas
Directeur général partant : Simonart, Yannick, Directeur général partant : Peeters, Joseph, nomination du Directeur général : Schuldis, Judith, Commissaire aux comptes titulaire partant : Pons, Francis, Commissaire aux comptes suppléant partant : Boiton, Bernard
Président partant : Fish, Andrew, nomination du Président : Falco, Jean-Bernard, Directeur général partant : Schuldis, Judith, nomination du Directeur général : Pourrin, Grégory
modification du Président et Administrateur Falco, Jean-Bernard, nomination du Président du conseil d'administration : De Wailly, Maximilien, nomination de l'Administrateur : Breitenstein, Tim, nomination de l'Administrateur : Wargny, Stanislas, nomination de l'Administrateur : Albar, nom d'usage : Falco, Céline
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CARMYN, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Droze, Franck
Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Rolt, Nicholas
nomination de l'Administrateur : Pernot Du Breuil, Charles
nomination du Président : Capoani, nom d'usage : Offredi, Johanna, Président et Administrateur partant : Falco, Jean-Bernard, Président du conseil d'administration partant : De Wailly, Maximilien, Directeur général partant : Pourrin, Grégory, Administrateur partant : Breitenstein, Tim, Administrateur partant : Albar, nom d'usage : Falco, Céline, Administrateur partant : Pernot Du Breuil, Charles, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe
Commissaire aux comptes titulaire partant : CARMYN ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Droze, Franck
Commissaire aux comptes suppléant partant : Georghiou, Jean-Christophe