MME Beatrice PAUL
Administrateur de SAEML PERPIGNAN SAINT CHARLES CONTENEUR TERMINAL
MME Beatrice PAUL a 60 ans ( naissance en 1962), elle est Administrateur de la société SAEML PERPIGNAN SAINT CHARLES CONTENEUR TERMINAL
MME Beatrice PAUL peut être contacté au siège de la société SAEML PERPIGNAN SAINT CHARLES CONTENEUR TERMINAL par courrier à l'adresse PERPIGNAN ST CHARLES CONTEN TERMINAL 320 QUAI DE BARCELONE ROND POINT DE GENES 66000 PERPIGNAN FRANCE
La société SAEML PERPIGNAN SAINT CHARLES CONTENEUR TERMINAL est principalement dirigée par MME Beatrice PAUL qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Services auxiliaires des transports terrestres ,gares, gares ferroviaires, gares routières, terminaux de manutention de fret, infrastructure ferroviaire, péages, parking, poussage ou de remorquage ferroviaire, assistance routière
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5221Z (Services auxiliaires des transports terrestres), les activités sont :
- Services auxiliaires des transports terrestres
- les activités liées au transport terrestre de personnes, d'animaux ou de fret :
- l'exploitation de terminaux tels que gares ferroviaires, gares routières, terminaux de manutention de fret
- l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire
- l'exploitation à péage d'autoroutes et ouvrages d'art
- l'exploitation d'aires de stationnement, de parcs à voitures ou à vélos, d'entreposage de caravanes durant l'hiver
- les services de poussage ou de remorquage ferroviaire
- les services de remorquage et d'assistance routière
Mais sont exclues les activités :
- la réparation d'automobiles (cf45)
- la manutention du fret (cf52.24)
La société SAEML PERPIGNAN SAINT CHARLES CONTENEUR TERMINAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/12/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49342401400022.
- M Eric GILBERT, Directeur général (1961) depuis le 25 juillet 2012
- M Henri JUNCY, Administrateur (1956) depuis le 07 novembre 2009
- M Jean-Marc PUJOL, Président du conseil d`administration (1949) depuis le 07 octobre 2016
- M Philippe ESTEVE, Administrateur (1958) depuis le 07 novembre 2009
- M Rene PETIT, Administrateur (1948) depuis le 07 novembre 2009
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SAEML PERPIGNAN SAINT CHARLES CONTENEUR TERMINAL est de 68 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain BOYER, Administrateur (1955) du 06 janvier 2009 au 07 novembre 2009
- M Benoit DALY, Administrateur (1970) du 07 novembre 2009 au 25 juillet 2012
- M Daniel MACH, Administrateur (1955) du 06 janvier 2009 au 07 novembre 2009
- M Daniel MACH, Président du conseil d`administration (1955) du 07 novembre 2009 au 06 mars 2010
- M Denis PETITMENGIN, Administrateur (1950) du 06 janvier 2009 au 07 novembre 2009
- M Herve JOSEPH TEYSSIER, Administrateur (1953) du 16 janvier 2007 au 07 novembre 2009
- M Jean CODOGNES, Administrateur (1953) du 06 janvier 2009 au 07 novembre 2009
- M Jean-Paul ALDUY, Président du conseil d`administration (1942) du 06 mars 2010 au 07 octobre 2016
- M Jordi VALLS, Administrateur (1960) du 06 janvier 2009 au 07 novembre 2009
- M Laurent LALHERBE, Administrateur (1969) du 06 janvier 2009 au 07 novembre 2009
- M Pierre MALET, Administrateur (1952) du 16 janvier 2007 au 07 novembre 2009
- M Rene PETIT, Administrateur (1968) du 16 janvier 2007 au 07 novembre 2009
- MME Beatrice PAUL, Administrateur (1962) du 16 janvier 2007 au 06 janvier 2009
Dirigeants personne morale:
- AUTORITE PORTUAIRE DE BARCELONE, Administrateur depuis le 07 octobre 2016
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE DES P O, Administrateur depuis le 07 novembre 2009
- DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, Administrateur depuis le 07 octobre 2016
- FROIDCOMBI, Administrateur depuis le 17 janvier 2013
- KPMG AUDIT SUD EST, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 08 juillet 2015
- KPMG AUDIT SUD OUEST, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 juillet 2015
- NOVATRANS, Administrateur depuis le 07 octobre 2016
- PERPIGNAN-MEDITERRANEE COMMUNAUTE D`AGGLOMERATION, Administrateur depuis le 07 octobre 2016
- AUTORITE PORTUAIRE DE BARCELONE, Administrateur du 07 novembre 2009 au 10 septembre 2011
- AUTORITE PORTUAIRE DE BARCELONE, Administrateur du 10 septembre 2011 au 07 octobre 2016
- BANQUE POPULAIRE DU SUD, Administrateur du 06 février 2007 au 06 janvier 2009
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE DES PO, Administrateur du 16 janvier 2007 au 06 février 2007
- DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, Administrateur du 16 janvier 2007 au 25 juillet 2012
- DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, Administrateur du 06 février 2007 au 06 janvier 2009
- DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, Administrateur du 25 juillet 2012 au 28 juillet 2012
- DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, Administrateur du 28 juillet 2012 au 07 octobre 2016
- FINANCIERE DE PARTICIPATION BPS, Administrateur du 16 janvier 2007 au 06 février 2007
- FROIDCOMBI, Administrateur du 16 janvier 2007 au 17 janvier 2013
- NOVATRANS, Administrateur du 16 janvier 2007 au 25 juillet 2012
- NOVATRANS, Administrateur du 25 juillet 2012 au 10 juillet 2013
- NOVATRANS, Administrateur du 10 juillet 2013 au 07 octobre 2016
- NOVATRANS S A, Administrateur du 06 janvier 2009 au 07 novembre 2009
- PERPIGNAN MEDITERRANEE COMMUNAUTE D`AGGLOMERATION, Président-directeur général du 16 janvier 2007 au 07 novembre 2009
- PERPIGNAN-MEDITERRANEE COMMUNAUTE D`AGGLOMERATION, Administrateur du 07 novembre 2009 au 25 juillet 2012
- PERPIGNAN-MEDITERRANEE COMMUNAUTE D`AGGLOMERATION, Administrateur du 25 juillet 2012 au 07 octobre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAEML PERPIGNAN SAINT CHARLES CONTENEUR TERMINAL | |
Entrepreneurs individuels | SAEML PERPIGNAN SAINT CHARLES CONTENEUR TERMINAL | |
Identifiant de l'entreprise | 493424014 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 320 QUAI DE BARCELONE 66000 PERPIGNAN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 02 octobre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA d'économie mixte à conseil d'administration | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 20 décembre 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 123 720,00 | |
Résultat net | -336 459,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5221Z : Services auxiliaires des transports terrestres | |
Activité principale de l'entreprise | 5221Z : Services auxiliaires des transports terrestres | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Services auxiliaires des transports terrestres | |
Synonyme | gares, gares ferroviaires, gares routières, terminaux de manutention de fret, infrastructure ferroviaire, péages, parking, poussage ou de remorquage ferroviaire, assistance routière | |
Principal | gares |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 5 937 602 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 5 937 602 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 1 661 054 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 757 482 |
Placement | 903 572 |
Total Actif | 7 598 656 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 665 768 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 932 888 |
Total Passif | 7 598 656 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 123 720 |
Produit d'exploitation | 189 642 |
Charge d'exploitation | 865 395 |
Résultat d'exploitation | -675 753 |
Produit financier net | 68 |
Charge financière | 66 808 |
Résultat financier | -66 740 |
Résultat courrant | -742 493 |
Produit exceptionnel | 407 419 |
Charges exceptionnelles | 1 386 |
Résultat exceptionnel | 406 033 |
Résultat net | -336 459 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49342401400022 | PERPIGNAN ST CHARLES CONTEN TERMINAL 320 QUAI DE BARCELONE ROND POINT DE GENES 66000 PERPIGNAN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 68 34 24 33 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perpignan.fr.
Les greffiers sont : GOURGOUILLAT Thomas , GALLISSAIRES Christian
Le greffe est ouvert Lundi au Vendredi:9h00 à 12h00/13h45 à 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 02583 Sociétés concessionnaires exploitantes d'autoroutes
- 00016 Transports routiers