M Bertrand DUCURTIL
Gérant de AS SYNERGIE
M Bertrand DUCURTIL a 62 ans ( naissance en 1960), est Gérant de la société AS SYNERGIE
M Bertrand DUCURTIL peut être contacté au siège de la société AS SYNERGIE par courrier à l'adresse AS SYNERGIE 83 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS FRANCE
La société AS SYNERGIE est principalement dirigée par M Bertrand DUCURTIL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société AS SYNERGIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/01/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49351301400032.
Anciens dirigeants :
- M Alain LE GARLES, Gérant (1954) du 30 janvier 2007 au 13 octobre 2016
- M Bertrand DUCURTIL, Gérant (1960) du 30 janvier 2007 au 13 octobre 2016
Dirigeants personne morale:
- AS INTERNATIONAL GROUP, Président depuis le 13 octobre 2016
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 juillet 2015
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 10 juillet 2015
83 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS 8
Téléphone : Société
AS SYNERGIE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AS SYNERGIE | |
Entrepreneurs individuels | AS SYNERGIE | |
Identifiant de l'entreprise | 493513014 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 120 RUE REAUMUR 75002 PARIS 2 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 23 décembre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 02 janvier 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 8 619 000,00 | |
Résultat net | 790 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 30 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 30 000 |
Actif circulant net | 5 381 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 944 000 |
Placement | 1 437 000 |
Total Actif | 5 411 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 531 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 880 000 |
Total Passif | 5 411 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 619 000 |
Produit d'exploitation | 8 674 000 |
Charge d'exploitation | 7 538 000 |
Résultat d'exploitation | 1 136 000 |
Produit financier net | 22 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 22 000 |
Résultat courrant | 1 158 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 790 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49351301400032 | AS SYNERGIE 120 122 A 120 RUE REAUMUR 75002 PARIS FRANCE |
49351301400040 | AS SYNERGIE 4 BATIMENT 6 132 134 ENERGY PARK 132 BOULEVARD DE VERDUN 92400 COURBEVOIE FRANCE |
49351301400016 | AS SYNERGIE 83 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Liberos, Christian
Commissaire aux comptes suppléant partant : Liberos, Christian, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
nomination du Président : AS INTERNATIONAL GROUP, Gérant partant : Le Garles, Alain, Gérant partant : Ducurtil, Bertrand
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A. ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL