M Laurent GHYSELINCK
Gérant de ARS VETERINARIA
M Laurent GHYSELINCK a 44 ans ( naissance en 1978), est Gérant de la société ARS VETERINARIA
M Laurent GHYSELINCK peut être contacté au siège de la société ARS VETERINARIA par courrier à l'adresse ARS VETERINARIA 21 B RUE JEAN MERMOZ 59227 SAULZOIR FRANCE, par téléphone au 0327444382
La société ARS VETERINARIA est principalement dirigée par M Laurent GHYSELINCK qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités vétérinaires ,vétérinaire, vétérinaire pour animaux de ferme, vétérinaire pour animaux de compagnie, clinique vétérinaire, ambulances pour animaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7500Z (Activités vétérinaires), les activités sont :
- Activités vétérinaires
- les activités de soins et de contrôle vétérinaires exercées sur des animaux de ferme
- les activités de soins et de contrôle vétérinaires exercées sur des animaux de compagnie
- les activités clinico-pathologiques et les autres activités de diagnostic portant sur des animaux
- les activités des ambulances pour animaux
Mais sont exclues les activités :
- les activités de prise en pension d'animaux de ferme sans soins de santé (cf01.62Z)
- la tonte d'ovins (cf01.62Z)
- les services de comparaison du rendement des troupeaux, de conduite de troupeaux, de paissance, de castration de volailles (cf01.62Z)
- les activités en rapport avec l'insémination artificielle (cf01.62Z)
- les activités de prise en pension d'animaux de compagnie sans soins de santé (cf96.09Z)
La société ARS VETERINARIA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/02/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49383532600023.
- M Jean-Pascal CAURETTE, Gérant (1962) depuis le 06 mars 2007
- MME Florence NAPIERALA, Gérant (1975) depuis le 06 mars 2007
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ARS VETERINARIA est de 54 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gilbert XHAUFLAIR, Gérant (1956) du 06 mars 2007 au 24 août 2013
- M Laurent GHYSELINCK, Gérant (1978) du 06 mars 2007 au 02 juillet 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ARS VETERINARIA | |
Entrepreneurs individuels | ARS VETERINARIA | |
Identifiant de l'entreprise | 493835326 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 13 LA CROIX STE MARIE 59282 DOUCHY LES MINES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 18 janvier 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 18 janvier 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 896 179 000,00 | |
Résultat net | 61 814 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7500Z : Activités vétérinaires | |
Activité principale de l'entreprise | 7500Z : Activités vétérinaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activités vétérinaires | |
Synonyme | vétérinaire, vétérinaire pour animaux de ferme, vétérinaire pour animaux de compagnie, clinique vétérinaire, ambulances pour animaux | |
Principal | vétérinaire |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 496 735 000 |
Immobilisation incorporelle | 491 500 000 |
Immobilisation corporelle | 4 186 000 |
Immobilisation financière | 1 049 000 |
Actif circulant net | 138 810 000 |
Stock | 52 157 000 |
Avance | 46 399 000 |
Créance | 35 000 000 |
Placement | 5 254 000 |
Total Actif | 635 545 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 163 986 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 471 558 000 |
Total Passif | 635 544 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 896 179 000 |
Produit d'exploitation | 906 344 000 |
Charge d'exploitation | 803 225 000 |
Résultat d'exploitation | 103 119 000 |
Produit financier net | 12 000 |
Charge financière | 19 128 000 |
Résultat financier | -19 116 000 |
Résultat courrant | 84 003 000 |
Produit exceptionnel | 11 883 000 |
Charges exceptionnelles | 13 592 000 |
Résultat exceptionnel | -1 709 000 |
Résultat net | 61 814 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49383532600023 | ARS VETERINARIA 13 LA CROIX STE MARIE 59282 DOUCHY LES MINES |
49383532600023 | ARS VETERINARIA 13 LA CROIX STE MARIE 59282 DOUCHY LES MINES |
49383532600015 | ARS VETERINARIA 21 B RUE JEAN MERMOZ 59227 SAULZOIR FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 27 46 34 78 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-valenciennes.fr.
Les greffiers sont : RENARD Arnauld
Le greffe est ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01875 Cabinets et cliniques vétérinaires
- 02564 Vétérinaires praticiens salariés
Gérant associé : CAURETTE Jean-Pascal Gérant associé : XHAUFLAIR Gilbert Gérant associé : NAPIERALA Florence né(e) RUQUOIS
nomination du Gérant : Caurette, Jean-Pascal, nomination du Gérant : Xhauflair, Gilbert, nomination du Gérant : Napierala, Florence, nomination du Gérant : Caurette, Jean-Pascal, nomination du Gérant : Xhauflair, Gilbert, nomination du Gérant : Ruquois, nom d'usage : Napierala, Florence
modification du Gérant associé unique Caurette, Jean-Pascal ; Gérant partant : Ruquois, nom d'usage : Napierala, Florence