M Etienne MALHER
Président de MS GROUPE
M Etienne MALHER a 66 ans ( naissance en 1956), est Président de la société MS GROUPE
M Etienne MALHER peut être contacté au siège de la société MS GROUPE par courrier à l'adresse MS GROUPE 65 BOULEVARD DE LA MOSELLE 54340 POMPEY FRANCE, par téléphone au 03Â 83Â 24Â 75Â 90
La société MS GROUPE est principalement dirigée par M Etienne MALHER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société MS GROUPE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/01/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49399591400014.
- M Etienne MALHER, Président (1956) depuis le 04 avril 2013
- M Sylvain SIEGEL, Directeur général (1966) depuis le 04 avril 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MS GROUPE est de 61 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Etienne MALHER, Président (1956) du 20 février 2007 au 04 avril 2013
- M Sylvain SIEGEL, Directeur général (1966) du 20 février 2007 au 04 avril 2013
Dirigeants personne morale:
- BATT AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 juillet 2016
- REVILEC AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 29 octobre 2016
- SOVAMEC, Commissaire aux comptes suppléant du 01 juillet 2016 au 29 octobre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MS GROUPE | |
Entrepreneurs individuels | MS GROUPE | |
Identifiant de l'entreprise | 493995914 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 65 BD DE LA MOSELLE 54340 POMPEY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 02 janvier 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 02 janvier 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 050 000,00 | |
Résultat net | 106 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 280 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 1 280 000 |
Actif circulant net | 362 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 362 000 |
Placement | 240 |
Total Actif | 1 642 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 949 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 693 000 |
Total Passif | 1 642 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 050 000 |
Produit d'exploitation | 1 078 000 |
Charge d'exploitation | 1 100 000 |
Résultat d'exploitation | -22 000 |
Produit financier net | 750 |
Charge financière | 15 000 |
Résultat financier | -14 000 |
Résultat courrant | -36 000 |
Produit exceptionnel | 65 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 65 000 |
Résultat net | 106 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49399591400014 | MS GROUPE 65 BOULEVARD DE LA MOSELLE 54340 POMPEY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 83 40 69 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nancy.fr.
Les greffiers sont : MASSON Jean-Louis , HOCQUET François
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président : MALHER Etienne, Roger ; Directeur général : SIEGEL Sylvain, André, Gaston ; Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : REVILEC AUDIT (SARL)
Président : MALHER Etienne, Roger ; Directeur général : SIEGEL Sylvain, André, Gaston ; Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT (SA)