M Olivier BRIDEL
Gérant de PRINT FINITION
M Olivier BRIDEL a 58 ans ( naissance en 1966), est Gérant de la société PRINT FINITION
M Olivier BRIDEL peut être contacté au siège de la société PRINT FINITION par courrier à l'adresse PRINT FINITION 27 RUE FELIX FAURE 59520 MARQUETTE LEZ LILLE FRANCE
La société PRINT FINITION est principalement dirigée par M Olivier BRIDEL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de papier et de carton ,papetier, fabricant de papier, fabricant de carton
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1712Z (Fabrication de papier et de carton), les activités sont :
- Fabrication de papier et de carton
La société PRINT FINITION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/02/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49423719100015.
- M Olivier BRIDEL, Gérant (1966) depuis le 20 mars 2007
Anciens dirigeants :
- M Michael VANHEE, Gérant (1973) du 20 mars 2007 au 10 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PRINT FINITION | |
Entrepreneurs individuels | PRINT FINITION | |
Identifiant de l'entreprise | 494237191 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 27 RUE FELIX FAURE 59520 MARQUETTE LEZ LILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 08 février 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 avril 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1712Z : Fabrication de papier et de carton | |
Activité principale de l'entreprise | 1712Z : Fabrication de papier et de carton | |
Activité principale au registre des métiers | 1812ZA | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie bois, papier, carton | |
Activite | Fabrication de papier et de carton | |
Synonyme | papetier, fabricant de papier, fabricant de carton | |
Principal | fabricant de papier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
49423719100015 | PRINT FINITION 27 RUE FELIX FAURE 59520 MARQUETTE LEZ LILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00700 Production des papiers cartons cadres
- 01492 Production des papiers cartons OETAM
- 00707 Transformation des papiers cartons cadres
- 01495 Transformation des papiers cartons OETAM
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 16 novembre 2012 désignant liquidateur Selarl Perin Borkowiak représentée par Maître Borkowiak Tour mercure 8ème étage 445 Boulevard Gambetta 59976 Tourcoing Cedex. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.