MME Francoise CAILLE
Associé-gérant de SOCIETE CIVILE DE MOYENS VAL DE BRUNOY
MME Francoise CAILLE a 74 ans ( naissance en 1948), elle est Associé-gérant de la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS VAL DE BRUNOY
MME Francoise CAILLE peut être contacté au siège de la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS VAL DE BRUNOY par courrier à l'adresse SCM VAL DE BRUNOY 19 RUE MONTMARTEL 91800 BRUNOY FRANCE
La société SOCIETE CIVILE DE MOYENS VAL DE BRUNOY est principalement dirigée par MME Francoise CAILLE qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier ,SCI, gérant patrimoine immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619A (Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier), les activités sont :
- Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
- Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.
- l'activité des unités non-productives gestionnaires d'un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature
Mais sont exclues les activités :
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf02.40Z)
- les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf68.32B)
- l'activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf82.19Z)
La société SOCIETE CIVILE DE MOYENS VAL DE BRUNOY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/02/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49426155500010.
- M Gilles SITRUK, Co-gérant (1968) depuis le 14 juin 2012
- M Vincent FOURCHARD, Co-gérant (1961) depuis le 14 juin 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS VAL DE BRUNOY est de 58 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gilles SITRUK, Associé-gérant (1968) du 06 mars 2007 au 14 juin 2012
- MME Francoise CAILLE, Associé-gérant (1948) du 06 mars 2007 au 14 juin 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE CIVILE DE MOYENS VAL DE BRUNOY | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE CIVILE DE MOYENS VAL DE BRUNOY | |
Identifiant de l'entreprise | 494261555 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 19 RUE MONTMARTEL 91800 BRUNOY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 02 janvier 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 02 janvier 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité principale de l'entreprise | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Synonyme | SCI, gérant patrimoine immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
49426155500010 | SCM VAL DE BRUNOY 19 RUE MONTMARTEL 91800 BRUNOY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 01527 Immobilier
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
Co-gérant associé : SITRUK Gilles Georges Joseph Co-gérant associé : FOURCHARD Vincent en fonction le 12 Juin 2012
Liquidateur Associé : SITRUK Gilles Georges Joseph modification le 22 Octobre 2018 ; Associé : FOURCHARD Vincent modification le 22 Octobre 2018