MME Elodie CHAVAGNEUX
Gérant de NURILIA
MME Elodie CHAVAGNEUX a 37 ans ( naissance en 1986), elle est Gérant de la société NURILIA
MME Elodie CHAVAGNEUX peut être contacté au siège de la société NURILIA par courrier à l'adresse NURILIA 78 RUE BOILEAU 78 RUE BOILEAU 69006 LYON FRANCE
La société NURILIA est principalement dirigée par MME Elodie CHAVAGNEUX qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ,épicier, fromager, crémier, épicerie, fromagerie, crémerie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4729Z (Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé), les activités sont :
- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
- le commerce de détail de produits laitiers et d'Åufs
- le commerce de détail de produits d'épicerie
- les autres commerces de détail alimentaires n.c.a.
La société NURILIA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/10/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49448790300028.
- M Marc COHEN, Gérant (1941) depuis le 06 août 2016
Anciens dirigeants :
- M Jean-Pierre DELACRE, Gérant (1973) du 21 janvier 2012 au 25 avril 2012
- MME Aurelie PEZ, Gérant (1979) du 02 décembre 2008 au 29 octobre 2011
- MME Celinne VOYEAU, Gérant (1975) du 12 mai 2015 au 06 août 2016
- MME Elodie CHAVAGNEUX, Gérant (1986) du 25 avril 2012 au 05 juin 2013
- MME Jeannette VALENCY, Gérant (1958) du 29 octobre 2011 au 21 janvier 2012
- MME Josiane ATTAL, Gérant (1950) du 05 juin 2013 au 12 mai 2015
- MME Michele ATTAL, Gérant (1948) du 05 juin 2007 au 02 décembre 2008
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 13 novembre 2011 : CHIRYK Jeannette nom d'usage : VALENCY devient gérant. PEZ Aurélie nom d'usage : PEZ n'est plus gérant.)
- 10 février 2012 : CHIRYK Jeannette nom d'usage : VALENCY n'est plus gérant. DELACRE Jean-Pierre nom d'usage : DELACRE devient gérant.)
- 24 mai 2012 : DELACRE Jean-Pierre nom d'usage : DELACRE n'est plus gérant. CHAVAGNEUX Elodie Anne Denise nom d'usage : CHAVAGNEUX devient gérant.)
- 26 juin 2013 : CHAVAGNEUX Elodie Anne Denise nom d'usage : CHAVAGNEUX n'est plus gérant. ATTAL Josiane nom d'usage : ATTAL devient gérant.)
- 28 mai 2015 : ATTAL Josiane nom d'usage : ATTAL n'est plus gérant. PERRIN Célinne nom d'usage : VOYEAU devient gérant.)
- 19 août 2016 : PERRIN Célinne nom d'usage : VOYEAU n'est plus gérant. COHEN Marc nom d'usage : COHEN devient gérant.)
- 07 juin 2018 : COHEN Marc nom d'usage : COHEN n'est plus gérant. ATTIAS Hélène nom d'usage : COHEN devient gérant)
- 09 septembre 2021 : ATTIAS Hélène nom d'usage : COHEN n'est plus gérant. Société à responsabilité limitée NURIBIOL devient président)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NURILIA | |
Entrepreneurs individuels | NURILIA | |
Identifiant de l'entreprise | 494487903 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 78 RUE BOILEAU 69006 LYON 6EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 15 août 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 15 février 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 370 470,00 | |
Résultat net | 8 395,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4729Z : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4729Z : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | |
Activité principale au registre des métiers | 9602BA | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | |
Synonyme | épicier, fromager, crémier, épicerie, fromagerie, crémerie | |
Principal | laitier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 60 974 |
Immobilisation incorporelle | 1 160 |
Immobilisation corporelle | 51 539 |
Immobilisation financière | 8 275 |
Actif circulant net | 162 489 |
Stock | 61 563 |
Avance | 0 |
Créance | 76 199 |
Placement | 24 727 |
Total Actif | 223 463 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 118 601 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 486 |
Dette | 104 377 |
Total Passif | 223 463 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 370 470 |
Produit d'exploitation | 370 584 |
Charge d'exploitation | 357 236 |
Résultat d'exploitation | 13 348 |
Produit financier net | 228 |
Charge financière | 595 |
Résultat financier | -367 |
Résultat courrant | 12 981 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 2 700 |
Résultat exceptionnel | -2 700 |
Résultat net | 8 395 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49448790300028 | NURILIA 78 RUE BOILEAU 78 RUE BOILEAU 69006 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00016 Transports routiers
L'achat, la vente en gros, en détail, vente en ligne et VPC, l'importation, l'exportation de tous produits diététiques, compléments alimentaires, produits phytoterapiques, cosmétologie, protéines, la représentation desdits produits tant en France qu'à l'étranger. L'exploitation d'un centre aux fins de conseils, de soins et d'esthetique en cabine.
CHIRYK Jeannette nom d'usage : VALENCY devient gérant. PEZ Aurélie nom d'usage : PEZ n'est plus gérant.
CHIRYK Jeannette nom d'usage : VALENCY n'est plus gérant. DELACRE Jean-Pierre nom d'usage : DELACRE devient gérant.
DELACRE Jean-Pierre nom d'usage : DELACRE n'est plus gérant. CHAVAGNEUX Elodie Anne Denise nom d'usage : CHAVAGNEUX devient gérant.
CHAVAGNEUX Elodie Anne Denise nom d'usage : CHAVAGNEUX n'est plus gérant. ATTAL Josiane nom d'usage : ATTAL devient gérant.
ATTAL Josiane nom d'usage : ATTAL n'est plus gérant. PERRIN Célinne nom d'usage : VOYEAU devient gérant.
PERRIN Célinne nom d'usage : VOYEAU n'est plus gérant. COHEN Marc nom d'usage : COHEN devient gérant.
COHEN Marc nom d'usage : COHEN n'est plus gérant. ATTIAS Hélène nom d'usage : COHEN devient gérant
ATTIAS Hélène nom d'usage : COHEN n'est plus gérant. Société à responsabilité limitée NURIBIOL devient président