M Mario POSNANSKY
Gérant de SOLAIRE FRANCE
M Mario POSNANSKY a 82 ans ( naissance en 1942), est Gérant de la société SOLAIRE FRANCE
M Mario POSNANSKY peut être contacté au siège de la société SOLAIRE FRANCE par courrier à l'adresse SOLAIRE FRANCE 23 AVENUE GEORGES GUYNEMER 66100 PERPIGNAN FRANCE
La société SOLAIRE FRANCE est principalement dirigée par M Mario POSNANSKY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en composants électroniques, vendeur de composants électroniques en gros, grossiste en équipements électroniques, vendeur d'équipements électroniques en gros, grossiste en équipements de télécommunication, vendeu
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4652Z (Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm.), les activités sont :
- Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm.
- le commerce de gros de tubes et de valves électroniques
- le commerce de gros de dispositifs à semi-conducteurs
- le commerce de gros de puces électroniques et de circuits intégrés
- le commerce de gros de circuits imprimés
- le commerce de gros de bandes et disquettes vierges pour le son et l'image, de disques magnétiques et optiques vierges (CD, DVD)
- le commerce de gros d'équipements téléphoniques et de communications
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de cassettes audio et vidéo, de CD, de DVD contenant des enregistrements (cf46.43Z)
- le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques (cf46.51Z)
La société SOLAIRE FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/03/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49456959300036.
- M Andre POSNANSKY, Gérant (1978) depuis le 12 juin 2010
- M Mario POSNANSKY, Gérant (1942) depuis le 27 mars 2007
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOLAIRE FRANCE est de 64 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 82 ans.
Anciens dirigeants :
- M Andre POSNANSKY, Co-gérant (1978) du 27 mars 2007 au 12 juin 2010
- M Ronan BRODIN, Commissaire aux comptes suppléant (1979) du 21 octobre 2015 au 17 mars 2017
Dirigeants personne morale:
- SOCIETE DE GESTION AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire du 21 octobre 2015 au 17 mars 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 24 mars 2017 : SA à conseil d'administration SOCIETE DE GESTION AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BRODIN Ronan François Louis nom d'usage : BRODIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOLAIRE FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | SOLAIRE FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 494569593 | |
Numéro interne du siège | 00036 | |
Adresse | 23 AV GUYNEMER 66100 PERPIGNAN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 novembre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 25 février 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 0,00 | |
Résultat net | 88 900,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4652Z : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. | |
Activité principale de l'entreprise | 4652Z : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en composants électroniques, vendeur de composants électroniques en gros, grossiste en équipements électroniques, vendeur d'équipements électroniques en gros, grossiste en équipements de télécommunication, vendeu | |
Principal | grossiste en composants électroniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 79 093 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 2 757 |
Immobilisation financière | 76 336 |
Actif circulant net | 793 964 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 193 964 |
Placement | 600 000 |
Total Actif | 873 058 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 272 094 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 5 837 |
Dette | 595 127 |
Total Passif | 873 058 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 74 837 |
Charge d'exploitation | 197 432 |
Résultat d'exploitation | -122 595 |
Produit financier net | 33 636 |
Charge financière | 5 837 |
Résultat financier | 27 799 |
Résultat courrant | -94 796 |
Produit exceptionnel | 232 576 |
Charges exceptionnelles | 14 625 |
Résultat exceptionnel | 217 951 |
Résultat net | 88 900 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49456959300036 | SOLAIRE FRANCE 23 AVENUE GEORGES GUYNEMER 66100 PERPIGNAN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 68 34 24 33 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perpignan.fr.
Les greffiers sont : GOURGOUILLAT Thomas , GALLISSAIRES Christian
Le greffe est ouvert Lundi au Vendredi:9h00 Ã 12h00/13h45 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Co-gérant : POSNANSKY André Roman Co-gérant : POSNANSKY Mario Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE GESTION AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BRODIN Ronan François Louis
SA à conseil d'administration SOCIETE DE GESTION AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BRODIN Ronan François Louis nom d'usage : BRODIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant