M Olivier ARTZ
Gérant de GROUPE CHECKPOINT EXPERTISES
M Olivier ARTZ a 52 ans ( naissance en 1970), est Gérant de la société GROUPE CHECKPOINT EXPERTISES
M Olivier ARTZ peut être contacté au siège de la société GROUPE CHECKPOINT EXPERTISES par courrier à l'adresse GROUPE CHECKPOINT EXPERTISES EFVGP MAS DES BORIES CHEMIN DE LA BANQUIERE 34130 MAUGUIO FRANCE
La société GROUPE CHECKPOINT EXPERTISES est principalement dirigée par M Olivier ARTZ qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société GROUPE CHECKPOINT EXPERTISES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/03/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49505246600028.
- M Olivier ARTZ, Gérant (1970) depuis le 08 mai 2010
Anciens dirigeants :
- M Daniel MICHEL, Gérant (1980) du 08 mai 2010 au 16 octobre 2010
- M Joel PATRAC, Gérant (1964) du 02 mai 2007 au 08 janvier 2008
- M Olivier ARTZ, Gérant (1970) du 08 janvier 2008 au 08 mai 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPE CHECKPOINT EXPERTISES | |
Entrepreneurs individuels | GROUPE CHECKPOINT EXPERTISES | |
Identifiant de l'entreprise | 495052466 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | LA BANQUIERE 34130 MAUGUIO | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 22 juin 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 15 mars 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 04 67 60 80 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr.
Les greffiers sont : MICHAUDET Monique , GUIRAUDOU Claude , SOUBRILLARD Françoise
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Gérant statutaire : ARTZ Olivier Patrick.
Gérant statutaire : ARTZ Olivier, Patrick Gérant statutaire : MICHEL Daniel
Gérant statutaire : ARTZ Olivier, Patrick
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 24 Octobre 2011 désignant liquidateur Me Vincent Aussel Arche Jacques Coeur - 266, place Ernest Granier - 34000 Montpellier . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
Rétractation sur tierce opposition de la décision rendue par le tribunal de commerce en date du 28 Septembre 2012 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire .