M Robert LANCON
Président du conseil d`administration de LANCON MATERIAUX
M Robert LANCON a 75 ans ( naissance en 1947), est Président du conseil d`administration de la société LANCON MATERIAUX
M Robert LANCON peut être contacté au siège de la société LANCON MATERIAUX par courrier à l'adresse LANCON MATERIAUX LIEU-DIT STRADAVECCHIA VALROSE 20290 BORGO FRANCE, par téléphone au 0977481326 ou par fax au 04Â 95Â 54Â 14Â 99
La société LANCON MATERIAUX est principalement dirigée par M Robert LANCON qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4752A (Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2)), les activités sont :
- Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2)
- le commerce de détail d'articles de quincaillerie
- le commerce de détail de peintures, de vernis et d'émaux
- le commerce de détail de verre plat
- le commerce de détail d'autres matériaux de construction tels que briques, bois, appareils sanitaires
- le commerce de détail de matériaux et de matériels de bricolage
- le commerce de détail de saunas
- le commerce de détail de carreaux de sol en liège
- le commerce de détail de piscines en kit
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société LANCON MATERIAUX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/10/1958 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49582017700014.
- M Arnaud LANCON, Administrateur (1993) depuis le 30 octobre 2015
- MME Colette LANCON, Administrateur (1955) depuis le 15 janvier 2008
- MME Dominique BONIFACI, Directeur général délégué (1977) depuis le 23 février 2012
- MME Helene LANCON, Président du conseil d`administration (1940) depuis le 23 février 2012
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société LANCON MATERIAUX est de 56 ans. Le plus jeune à 29 ans, le plus agé 82 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean LANCON, Administrateur (1970) du 30 janvier 2007 au 29 juillet 2008
- M Jean-Marie LANCON, Administrateur (1970) du 29 juillet 2008 au 30 octobre 2015
- M Robert LANCON, Président du conseil d`administration (1947) du 30 janvier 2007 au 23 février 2012
- MME Dominique BONIFACI, Directeur général délégué (1977) du 20 février 2007 au 29 juillet 2008
- MME Dominique BONIFACI, Directeur général délégué (1977) du 29 juillet 2008 au 23 février 2012
- MME Helene LANCON, Directeur général (1940) du 19 janvier 2005 au 23 février 2012
Dirigeants personne morale:
- SOCIETE KALLISTE, REVISION COMPTABLE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 décembre 2016
- SOCIETE KALLISTE REVISION COMPTABLE, Commissaire aux comptes titulaire du 30 octobre 2015 au 09 décembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LANCON MATERIAUX | |
Entrepreneurs individuels | LANCON MATERIAUX | |
Identifiant de l'entreprise | 495820177 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | LD VALROSE 20290 BORGO | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1958 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 6 439 000,00 | |
Résultat net | 4 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4752A : Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | |
Synonyme | quincaillerie, verrerie, quincailler, verrier, marchand de couleur, magasin de bricolage, magasin de décoration | |
Principal | quincaillerie | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 539 000 |
Immobilisation incorporelle | 420 |
Immobilisation corporelle | 428 000 |
Immobilisation financière | 111 000 |
Actif circulant net | 3 998 000 |
Stock | 1 717 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 278 000 |
Placement | 2 000 |
Total Actif | 4 536 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 648 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 888 000 |
Total Passif | 4 536 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 439 000 |
Produit d'exploitation | 6 456 000 |
Charge d'exploitation | 6 437 000 |
Résultat d'exploitation | 19 000 |
Produit financier net | 40 000 |
Charge financière | 44 000 |
Résultat financier | -4 000 |
Résultat courrant | 14 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 11 000 |
Résultat exceptionnel | -11 000 |
Résultat net | 4 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49582017700014 | LANCON MATERIAUX LIEU-DIT STRADAVECCHIA VALROSE 20290 BORGO FRANCE |
49582017700055 | LANCON MATERIAUX LIEU DIT PRATO 20220 CORBARA FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 95 34 84 70 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bastia.fr.
Les greffiers sont : NAPPI Henri , CASANOVA Nicole
Le greffe est ouvert 9h30-12h/sur RDV l'après midi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01606 Bricolage (vente au détail en libre-service)
- 00731 Commerce de quincaillerie interrégionale cadres
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01614 Commerce de quincaillerie Picardie Ardennes
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00804 VRP
Président du Conseil d'Administration : LANCON Robert Marie Léon Ange MichelDirecteur général : LANCON Hélène Anne-Marie Eugénie Cécile. Directeur général délégué : BONIFACI Dominique Nicole Marie-Thérèse né(e) LANYON. Administrateur : LANCON Jean-Marie. Administrateur : LANCON Colette né(e) PETRI GUASCO. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KALLISTE, REVISION COMPTABLE (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : PRONESTI Ange.
Président du conseil d'administration et Directeur général : LANCON Hélène, Anne-Marie, Eugénie, Cécile Directeur général délégué : BONIFACI Dominique, Nicole, Marie-Thérèse né(e) LANCON Administrateur : LANCON Jean-Marie Administrateur : LANCON Colette né(e) PETRI GUASCO Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KALLISTE, REVISION COMPTABLE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : PRONESTI Ange
Directeur général, Président du conseil d'administration : LANCON Hélène, Anne-Marie, Eugénie, Cécile Directeur général délégué : BONIFACI Dominique, Nicole, Marie-Thérèse né(e) LANCON Administrateur : LANCON Colette né(e) PETRI GUASCO Administrateur : LANCON Arnaud, Philippe, Marie Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KALLISTE, REVISION COMPTABLE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : PRONESTI Ange
Maître Marie-Paule Dionisi-Naudin, Avocat -32, boulevard Paoli - Avocat - 20200 Bastia
Maître Marie-Paule Dionisi-Naudin, Avocat -32, boulevard Paoli - Avocat - 20200 Bastia
Maître Marie-Paule Dionisi-Naudin, Avocat -32, boulevard Paoli - Avocat - 20200 Bastia
Maître Marie-Paule Dionisi-Naudin, Avocat -32, boulevard Paoli - Avocat - 20200 Bastia
Maître Marie-Paule Dionisi-Naudin, Avocat -32, boulevard Paoli - Avocat - 20200 Bastia
Maître Marie-Paule Dionisi-Naudin, Avocat -32, boulevard Paoli - Avocat - 20200 Bastia