M Luc DEMAZURE
Associé-gérant de SCEA LOIRS - DEMAZURE
M Luc DEMAZURE a 77 ans ( naissance en 1945), est Associé-gérant de la société SCEA LOIRS - DEMAZURE
M Luc DEMAZURE peut être contacté au siège de la société SCEA LOIRS - DEMAZURE par courrier à l'adresse SCEA LOIRS DEMAZURE 15 GRANDE RUE 02000 BARENTON CEL FRANCE, par téléphone au 0323798093 ou par fax au 03Â 23Â 79Â 80Â 93
La société SCEA LOIRS - DEMAZURE est principalement dirigée par M Luc DEMAZURE qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses ,agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0111Z (Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses), les activités sont :
- Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses
- Cette sous-classe comprend toutes les formes de culture de plein champ de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. Ces cultures sont souvent combinées au sein des unités agricoles.
- la culture de céréales telles que :
- blé
- maïs-grain
- sorgho
- orge
- seigle
- avoine
- millet
- autres céréales n.c.a.
- la culture de légumineuses telles que :
- haricots
- fèves
- pois chiches
- pois à vache
- lentilles
- lupins
- pois
- pois cajans
- autres légumineuses
- la culture de graines oléagineuses telles que :
- graines de soja
- arachides
- graines de coton
- graines de ricin
- graines de lin
- graines de moutarde
- graines de niger
- graines de colza
- graines de carthame
- graines de sésame
- graines de tournesol
- autres graines oléagineuses
Mais sont exclues les activités :
- la culture du riz (cf01.12Z)
- la culture du maïs doux (cf01.13Z)
- la culture du maïs fourrager (cf01.19Z)
- la culture de fruits oléagineux (cf01.26Z)
La société SCEA LOIRS - DEMAZURE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/04/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49757649600010.
- MME Marie DEMAZURE, Gérant (1946) depuis le 31 mai 2012
Anciens dirigeants :
- M Luc DEMAZURE, Associé-gérant (1945) du 29 mai 2007 au 03 avril 2010
- M Luc DEMAZURE, Co-gérant (1945) du 03 avril 2010 au 10 août 2012
Dirigeants personne morale:
15 GR GRANDE RUE
02000 BARENTON CEL
Téléphone : 0323798093 Société
SCEA LOIRS - DEMAZURE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCEA LOIRS - DEMAZURE | |
Entrepreneurs individuels | SCEA LOIRS - DEMAZURE | |
Identifiant de l'entreprise | 497576496 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 15 GR GRANDE RUE 02000 BARENTON CEL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 07 avril 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile d'exploitation agricole | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 07 avril 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité principale de l'entreprise | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses | |
Principal | cultivateur de céréales |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
49757649600010 | SCEA LOIRS DEMAZURE 15 GRANDE RUE 02000 BARENTON CEL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 23 62 34 10 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintquentin.fr.
Les greffiers sont : RENARD Louis-Dominique
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-17h
Gérant associé indéfiniment responsable : DEMAZURE Luc Paul Jacques Associé indéfiniment responsable : HUTIN Marie Catherine Françoise Josèphe Associé indéfiniment responsable : DEMAZURE Béatrice Madeleine Simone Associé indéfiniment responsable : DEMAZURE Laurence Associé indéfiniment responsable : DEMAZURE Dorothée Carherine Luce Marie
Gérant associé indéfiniment responsable : DEMAZURE Luc Paul Jacques Associé indéfiniment responsable : HUTIN Marie Catherine Françoise Josèphe Associé indéfiniment responsable : DEMAZURE Béatrice Madeleine Simone Associé indéfiniment responsable : DEMAZURE Laurence Associé indéfiniment responsable : DEMAZURE Dorothée Carherine Luce Marie
nomination du Co-gérant associé indéfiniment responsable Hutin, nom d'usage : Demazure, Marie Catherine Françoise Josèphe
Co-gérant partant Demazure, Luc Paul Jacques