MME Elisabeth BOUGHEDIRI
Gérant de SAV SCAM
MME Elisabeth BOUGHEDIRI a 63 ans ( naissance en 1961), elle est Gérant de la société SAV SCAM
MME Elisabeth BOUGHEDIRI peut être contacté au siège de la société SAV SCAM par courrier à l'adresse SAV SCAM 6 RUE DESAIX 38000 GRENOBLE FRANCE
La société SAV SCAM est principalement dirigée par MME Elisabeth BOUGHEDIRI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé) ,vendeur d'appareils électroménagers, vendeur d'électroménager, marchand d'appareils électroménagers, marchand d'électroménager, boutique d'appareils électroménagers, boutique d'électroménager, magasin d'appareils électroménagers, magasin d'électromén
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4754Z (Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé)), les activités sont :
- Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail d'appareils audio et vidéo (cf47.43Z)
La société SAV SCAM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/05/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49790273400019.
- M Jean-Marc BAREILLE, Commissaire aux comptes suppléant (1978) depuis le 14 mars 2017
Anciens dirigeants :
- M Fabien DEMANDER, Gérant (1983) du 05 juin 2007 au 24 décembre 2011
- M Nicolas GENESTIER, Gérant (1980) du 24 décembre 2011 au 14 mars 2017
- MME Elisabeth BOUGHEDIRI, Gérant (1961) du 05 juin 2007 au 24 décembre 2011
Dirigeants personne morale:
- ACORA AUDIT SAS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 14 mars 2017
- NG MENAGER, Président depuis le 14 mars 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 02 février 2012 : SOYER Elisabeth nom d'usage : BOUGHEDIRI n'est plus gérant. DEMANDER Fabien Rémy Sébastien nom d'usage : DEMANDER n'est plus gérant. GENESTIER Nicolas Laurent Ernest nom d'usage : GENESTIER devient gérant.)
- 04 avril 2017 : Sté par actions simplifiée NG MENAGER devient président. Sté par actions simplifiée ACORA AUDIT SAS devient commissaire aux comptes titulaire. GENESTIER Nicolas Laurent Ernest nom d'usage : GENESTIER n'est plus gérant. BAREILLE Jean-Marc nom d'usage : BAREILLE devient commissaire aux comptes suppléant)
6 RUE DESAIX
38000 GRENOBLE
Téléphone : Société
SAV SCAM
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAV SCAM | |
Entrepreneurs individuels | SAV SCAM | |
Identifiant de l'entreprise | 497902734 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 6 RUE DESAIX 38000 GRENOBLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 03 mai 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 03 mai 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 316 014,00 | |
Résultat net | 2 788,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4754Z : Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé) | |
Activité principale de l'entreprise | 4754Z : Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé) | |
Activité principale au registre des métiers | 9522ZB | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | |
Synonyme | vendeur d'appareils électroménagers, vendeur d'électroménager, marchand d'appareils électroménagers, marchand d'électroménager, boutique d'appareils électroménagers, boutique d'électroménager, magasin d'appareils électroménagers, magasin d'électromén | |
Principal | vendeur d'électroménager |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 47 329 |
Immobilisation incorporelle | 41 387 |
Immobilisation corporelle | 3 561 |
Immobilisation financière | 2 381 |
Actif circulant net | 78 269 |
Stock | 3 356 |
Avance | 0 |
Créance | 63 998 |
Placement | 10 915 |
Total Actif | 125 597 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 9 687 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 115 911 |
Total Passif | 125 597 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 316 014 |
Produit d'exploitation | 318 032 |
Charge d'exploitation | 314 981 |
Résultat d'exploitation | 3 051 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 1 262 |
Résultat financier | -1 262 |
Résultat courrant | 1 788 |
Produit exceptionnel | 249 |
Charges exceptionnelles | 680 |
Résultat exceptionnel | -431 |
Résultat net | 2 788 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49790273400019 | SAV SCAM 6 RUE DESAIX 38000 GRENOBLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
SOYER Elisabeth nom d'usage : BOUGHEDIRI n'est plus gérant. DEMANDER Fabien Rémy Sébastien nom d'usage : DEMANDER n'est plus gérant. GENESTIER Nicolas Laurent Ernest nom d'usage : GENESTIER devient gérant.
Sté par actions simplifiée NG MENAGER devient président. Sté par actions simplifiée ACORA AUDIT SAS devient commissaire aux comptes titulaire. GENESTIER Nicolas Laurent Ernest nom d'usage : GENESTIER n'est plus gérant. BAREILLE Jean-Marc nom d'usage : BAREILLE devient commissaire aux comptes suppléant
Siège du fonds cédé sis à6, Rue Desaix 38000 Grenoble et pour la correspondance sis chez Maître KAEMPF, Cabinet Selarl BK Avocats, 20, Boulevard Eugène Deruelle Le Britannia Bâtiment B 69432 Lyon Cedex 03.