M Peter MULLER
Président de QUADIENT FRANCE
M Peter MULLER a 54 ans ( naissance en 1968), est Président de la société QUADIENT FRANCE
M Peter MULLER peut être contacté au siège de la société QUADIENT FRANCE par courrier à l'adresse QUADIENT FRANCE 42 46 42 AVENUE ARISTIDE BRIAND 92220 BAGNEUX FRANCE, par téléphone au 01Â 46Â 04Â 13Â 84
La société QUADIENT FRANCE est principalement dirigée par M Peter MULLER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Programmation informatique ,programmateur informatique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6201Z (Programmation informatique), les activités sont :
- Programmation informatique
- Cette sous-classe comprend les activités de développement, adaptation, test et prise en charge de logiciels. Elle comprend également la conception de programmes sur la base des instructions des utilisateurs.
- la conception de la structure et du contenu et l'écriture des programmes informatiques nécessaires à la création et à l'implantation de :
- logiciels systèmes et réseaux
- applications logicielles
- bases de données
- pages web
- l'adaptation de logiciels, c'est-à -dire la modification et la configuration d'une application existante pour la rendre opérationnelle dans l'environnement informatique du client
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de logiciels standards, éventuellement associée à leur production (cf58.29)
- la traduction ou l'adaptation de logiciels non personnalisés pour un marché déterminé, pour compte propre (cf58.29)
- la planification et la conception de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications, même si la fourniture de logiciels en fait partie (cf62.02A)
La société QUADIENT FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/07/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49825213900049.
- M Andreas SCHERRER, Président (1970) depuis le 30 octobre 2012
- M Jaime LOPEZ HEREDIA ROMEO, Directeur général (1973) depuis le 30 octobre 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société QUADIENT FRANCE est de 51 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 52 ans.
Anciens dirigeants :
- M Hans JORG, Président (1955) du 23 octobre 2007 au 11 septembre 2010
- M Peter MULLER, Président (1968) du 11 septembre 2010 au 13 mai 2014
- M Serge GRAS, Directeur général (1959) du 23 octobre 2007 au 25 décembre 2010
Dirigeants personne morale:
- AD QUO , EXPERTISE-COMPTABLE, COMMISSARIAT AUX COMPTES ET CONSEI L, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 20 novembre 2015
- CABINET PIERRE MIELCAREK, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 20 novembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | QUADIENT FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | QUADIENT FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 498252139 | |
Numéro interne du siège | 00049 | |
Adresse | 42 AV ARISTIDE BRIAND 92220 BAGNEUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 septembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 40 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 juin 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 3 416 000,00 | |
Résultat net | 16 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6201Z : Programmation informatique | |
Activité principale de l'entreprise | 6201Z : Programmation informatique | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Programmation informatique | |
Synonyme | programmateur informatique | |
Principal | programmateur informatique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 88 000 |
Immobilisation incorporelle | 77 000 |
Immobilisation corporelle | 3 000 |
Immobilisation financière | 9 000 |
Actif circulant net | 1 884 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 182 000 |
Placement | 701 000 |
Total Actif | 1 972 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 25 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 21 000 |
Dette | 1 926 000 |
Total Passif | 1 972 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 416 000 |
Produit d'exploitation | 3 474 000 |
Charge d'exploitation | 3 412 000 |
Résultat d'exploitation | 62 000 |
Produit financier net | 1 000 |
Charge financière | 28 000 |
Résultat financier | -27 000 |
Résultat courrant | 35 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | -4 000 |
Résultat net | 16 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49825213900049 | QUADIENT FRANCE 42 46 42 AVENUE ARISTIDE BRIAND 92220 BAGNEUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 01672 Sociétés d'assurances
Président partant : Jorg, Hans Rudolf, nomination du Président : Muller, Peter
Président : MULLER Peter en fonction le 01 Juillet 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PIERRE MIELCAREK en fonction le 01 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AD QUO, EXPERTISE-COMPTABLE, COMMISSARIAT AUX COMPTES ET CONSEI L en fonction le 01 Juillet 2011 Directeur général : LOPEZ HEREDIA ROMEO Jaime en fonction le 26 Octobre 2012 Directeur général : SCHERRER Andreas en fonction le 26 Octobre 2012
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PIERRE MIELCAREK en fonction le 01 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AD QUO, EXPERTISE-COMPTABLE, COMMISSARIAT AUX COMPTES ET CONSEI L en fonction le 01 Juillet 2011 Directeur général : LOPEZ HEREDIA ROMEO Jaime en fonction le 26 Octobre 2012 Président : SCHERRER Andreas modification le 09 Mai 2014
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PIERRE MIELCAREK en fonction le 01 Juillet 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : AD QUO, EXPERTISE-COMPTABLE, COMMISSARIAT AUX COMPTES ET CONSEI L en fonction le 01 Juillet 2011 ; Directeur général : LOPEZ HEREDIA ROMEO Jaime en fonction le 26 Octobre 2012 ; Président : DURA Henri en fonction le 03 Mai 2018
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PIERRE MIELCAREK en fonction le 01 Juillet 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : AD QUO, EXPERTISE-COMPTABLE, COMMISSARIAT AUX COMPTES ET CONSEI L en fonction le 01 Juillet 2011 ; Président : DURA Henri en fonction le 03 Mai 2018 ; Directeur général : DU PASSAGE Laurent en fonction le 25 Mai 2018
Président : DU PASSAGE Laurent, Marie, Philippe ; Directeur général : BERSON Benoît André Auguste ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PIERRE MIELCAREK ; Commissaire aux comptes suppléant : AD QUO , EXPERTISE-COMPTABLE, COMMISSARIAT AUX COMPTES ET CONSEI L
Président : DU PASSAGE Laurent, Marie, Philippeà; Directeur général : AUCHABIE Stéphanie