M Didier PAGNOUX
Président de CRYSTAL
M Didier PAGNOUX a 56 ans ( naissance en 1966), est Président de la société CRYSTAL
M Didier PAGNOUX peut être contacté au siège de la société CRYSTAL par courrier à l'adresse CRYSTAL 6 RUE DU GENERAL DE LARMINAT 75015 PARIS FRANCE
La société CRYSTAL est principalement dirigée par M Didier PAGNOUX qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société CRYSTAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/02/2017 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49866248500032.
- M Yannick DUPUCH, Président (1970) depuis le 10 janvier 2013
Anciens dirigeants :
- M Didier PAGNOUX, Président (1966) du 18 septembre 2007 au 10 janvier 2013
- M Olivier HOUSSIN, Président du conseil de surveillance (1953) du 10 janvier 2013 au 09 janvier 2015
Dirigeants personne morale:
- GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 juin 2016
- INSTITUT DE GESTION ET D`EXPERTISE COMPTABLE - IGEC, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 04 juin 2016
- ATALANTE, Président du 17 juillet 2007 au 18 septembre 2007
- ATALANTE, Président du conseil de surveillance du 18 août 2009 au 10 janvier 2013
M Didier PAGNOUX
6 RUE DU GEN DE LARMINAT
75015 PARIS 15
Téléphone : Société
CRYSTAL
6 RUE DU GEN DE LARMINAT
75015 PARIS 15
Téléphone : Société
CRYSTAL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CRYSTAL | |
Entrepreneurs individuels | CRYSTAL | |
Identifiant de l'entreprise | 498662485 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 6 RUE DEWOITINE 78140 VELIZY VILLACOUBLAY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 28 novembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 19 juin 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
49866248500040 | CRYSTAL 6 RUE DU GENERAL DE LARMINAT 75015 PARIS FRANCE |
49866248500040 | CRYSTAL 6 RUE DU GENERAL DE LARMINAT 75015 PARIS FRANCE |
49866248500032 | CRYSTAL 6 RUE DEWOITINE 78140 VELIZY VILLACOUBLAY |
CRYSTAL est du ressort du greffe de VERSAILLES dont les coordonnées postales sont 1 PLACE ANDRE MIGNOT 78011 VERSAILLES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
Les conventions collectives applicables à CRYSTAL de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président : Dupuch Yannick ; Président du comité de surveillance, Membre du comité de surveillance : Darmon Marc ; Membre du comité de surveillance : Maury Laurent ; Membre du comité de surveillance : Jolivet Pierre-Yves ; Membre du comité de surveil
en france ou à l'étranger, la détention et la prise de participations directes ou indirectes, par tous moyens, dans le capital de sociétés, groupements ou entités juridiques de tout type, la constitution et le contrôle de filiales, la gestion et la disposition de ses détentions et participations et de tous autres instruments financiers et/ou titres de placement que la société pourrait détenir, prestations de services.
en france ou à l'étranger, la détention et la prise de participations directes ou indirectes, par tous moyens, dans le capital de sociétés, groupements ou entités juridiques de tout type, la constitution et le contrôle de filiales, la gestion et la disposition de ses détentions et participations et de tous autres instruments financiers et/ou titres de placement que la société pourrait détenir, prestations de services.
Président : Dupuch Yannick ; Président du comité de surveillance, Membre du comité de surveillance : Darmon Marc ; Membre du comité de surveillance : Maury Laurent ; Membre du comité de surveillance : Jolivet Pierre-Yves ; Membre du comité de surveil
en france ou à l'étranger, la détention et la prise de participations directes ou indirectes, par tous moyens, dans le capital de sociétés, groupements ou entités juridiques de tout type, la constitution et le contrôle de filiales, la gestion et la disposition de ses détentions et participations et de tous autres instruments financiers et/ou titres de placement que la société pourrait détenir, prestations de services.
en france ou à l'étranger, la détention et la prise de participations directes ou indirectes, par tous moyens, dans le capital de sociétés, groupements ou entités juridiques de tout type, la constitution et le contrôle de filiales, la gestion et la disposition de ses détentions et participations et de tous autres instruments financiers et/ou titres de placement que la société pourrait détenir, prestations de services.
Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Art. L.236-14 du code de commerce
Art. L.236-14 du code de commerce
Modification survenue sur l'administration.
Président : AUTANT Cyril ; Président du comité de surveillance, Membre du comité de surveillance : Darmon Marc ; Membre du comité de surveillance : Jolivet Pierre-Yves ; Membre du comité de surveillance : ARROU-VIGNOD Jean-Baptiste ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA
Président : AUTANT Cyril ; Président du comité de surveillance, Membre du comité de surveillance : Darmon Marc ; Membre du comité de surveillance : Jolivet Pierre-Yves ; Membre du comité de surveillance : ARROU-VIGNOD Jean-Baptiste ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA