M Serge CARRARA
Gérant de ASTON INSTITUT
M Serge CARRARA a 55 ans ( naissance en 1967), est Gérant de la société ASTON INSTITUT
M Serge CARRARA peut être contacté au siège de la société ASTON INSTITUT par courrier à l'adresse ASTON INSTITUT 47 49 A 47 AVENUE EDOUARD VAILLANT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE, par téléphone au 01 46 10 04 40
La société ASTON INSTITUT est principalement dirigée par M Serge CARRARA qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Formation continue d'adultes ,formation continue
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8559A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- Formation continue d'adultes
- la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
- la formation interne des administrations publiques
Mais sont exclues les activités :
- l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- l'enseignement supérieur (cf85.4)
La société ASTON INSTITUT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/06/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49868549400011.
- M Didier FAUQUE, Gérant (1963) depuis le 19 juin 2013
- M Francois SHOUKRY, Commissaire aux comptes suppléant (1966) depuis le 22 juillet 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ASTON INSTITUT est de 58 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain BASTARDIE, Gérant (1970) du 14 avril 2009 au 14 novembre 2009
- M Francois-Xavier AMEYE, Commissaire aux comptes suppléant (1957) du 13 mai 2015 au 22 juillet 2015
- M Jean CASTELLUCCIA, Gérant (1966) du 31 juillet 2007 au 21 mai 2011
- M Julien MERIAUDEAU, Gérant (1971) du 21 mai 2011 au 19 juin 2013
- M Marc AUGIER, Gérant (1966) du 17 juin 2008 au 21 mai 2011
- M Serge CARRARA, Gérant (1967) du 14 avril 2009 au 14 novembre 2009
Dirigeants personne morale:
- Exco Paris Ace, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 août 2016
- AUDITEURS ET CONSEILS D`ENTREPRISE, Commissaire aux comptes titulaire du 22 juillet 2015 au 23 août 2016
- CONSTANTIN ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire du 13 mai 2015 au 22 juillet 2015
47 AV EDOUARD VAILLANT
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Téléphone : 01 46 10 04 40 Société
ASTON INSTITUT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ASTON INSTITUT | |
Entrepreneurs individuels | ASTON INSTITUT | |
Identifiant de l'entreprise | 498685494 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 47 AV EDOUARD VAILLANT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 03 juin 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 03 juin 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 2 694 000,00 | |
Résultat net | 528 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8559A : Formation continue d'adultes | |
Activité principale de l'entreprise | 8559A : Formation continue d'adultes | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Enseignement | |
Activite | Formation continue d'adultes | |
Synonyme | formation continue | |
Principal | formation continue |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 3 959 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 952 000 |
Placement | 7 000 |
Total Actif | 3 959 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 033 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 927 000 |
Total Passif | 3 959 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 694 000 |
Produit d'exploitation | 2 694 000 |
Charge d'exploitation | 1 920 000 |
Résultat d'exploitation | 775 000 |
Produit financier net | 14 000 |
Charge financière | 30 |
Résultat financier | 13 000 |
Résultat courrant | 788 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 160 |
Résultat exceptionnel | -160 |
Résultat net | 528 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49868549400011 | ASTON INSTITUT 47 49 A 47 AVENUE EDOUARD VAILLANT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE |
49868549400052 | ASTON INSTITUT 122 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE |
49868549400052 | ASTON INSTITUT 122 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE |
49868549400029 | ASTON INSTITUT 19 RUE DU 8 MAI 1945 94110 ARCUEIL FRANCE |
49868549400029 | ASTON INSTITUT 19 RUE DU 8 MAI 1945 94110 ARCUEIL FRANCE |
49868549400037 | ASTON INSTITUT B BATIMENT 163 B AVENUE DE BRETAGNE 59000 LILLE FRANCE |
49868549400037 | ASTON INSTITUT B BATIMENT 163 B AVENUE DE BRETAGNE 59000 LILLE FRANCE |
49868549400045 | ASTON INSTITUT 1 PLACE VERRAZZANO 69009 LYON FRANCE |
49868549400045 | ASTON INSTITUT 1 PLACE VERRAZZANO 69009 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÂTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 00650 Métallurgie cadres
- 01516 Organismes de formation