M Magnus SJOHOLM
Directeur général de DIAVERUM HOLDING FRANCE
M Magnus SJOHOLM a 56 ans ( naissance en 1968), est Directeur général de la société DIAVERUM HOLDING FRANCE
M Magnus SJOHOLM peut être contacté au siège de la société DIAVERUM HOLDING FRANCE par courrier à l'adresse DIAVERUM HOLDING FRANCE 24 RUE JEAN BALDASSINI 69007 LYON FRANCE, par téléphone au 04Â 37Â 37Â 23Â 00 ou par fax au 04Â 72Â 73Â 36Â 26
La société DIAVERUM HOLDING FRANCE est principalement dirigée par M Magnus SJOHOLM qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société DIAVERUM HOLDING FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/03/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49872387300028.
- M Dag ANDERSSON TILK, Président (1961) depuis le 13 mars 2010
- M Herve GOURGOUILLON, Directeur général (1974) depuis le 03 août 2013
- M Magnus SJOHOLM, Directeur général (1968) depuis le 17 septembre 2011
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société DIAVERUM HOLDING FRANCE est de 56 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Annette KUMLIEN, Directeur général (1965) du 15 juillet 2008 au 19 août 2008
- M Dag ANDERSSON, Président (1961) du 15 juillet 2008 au 19 août 2008
- M Lars JOHANSSON, Président (1969) du 17 juillet 2007 au 15 juillet 2008
- M Lars NILSSON, Directeur général (1946) du 03 mars 2009 au 13 mars 2010
- M Lars NILSSON, Directeur général (1946) du 13 mars 2010 au 17 septembre 2011
- M Robert MOORES, Directeur général (1962) du 17 juillet 2007 au 15 juillet 2008
- MME Annette KUMLIEN, Directeur général (1965) du 19 août 2008 au 03 mars 2009
- MME Elodie RAMBERT, Directeur général (1972) du 15 juillet 2008 au 08 février 2013
- MME Karine BIETRIX, Directeur général (1969) du 08 février 2013 au 03 août 2013
Dirigeants personne morale:
- KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 15 novembre 2016
- SOCIETE SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 15 novembre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 12 octobre 2011 : NILSSON Lars Börje nom d'usage : NILSSON n'est plus directeur général. SJÃHOLM Magnus nom d'usage : SJÃHOLM devient directeur général.)
- 27 février 2013 : GENEST Elodie nom d'usage : RAMBERT n'est plus directeur général. VIDAL Karine nom d'usage : BIETRIX devient directeur général.)
- 28 août 2013 : VIDAL Karine nom d'usage : BIETRIX n'est plus directeur général. GOURGOUILLON Hervé Roland Xavier nom d'usage : GOURGOUILLON devient directeur général.)
- 13 novembre 2014 : ROUGEMOUX-ROUVELLE Elisabeth nom d'usage : ROUGEMOUX-ROUVELLE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d'administration SOCIETE SALUSTRO REYDEL devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 21 juillet 2019 : ANDERSSON TILK Dag nom d'usage : ANDERSSON TILK n'est plus président. BRIXER Bjorn Martin nom d'usage : BRIXER devient président)
- 06 août 2020 : SA à conseil d'administration SOCIETE SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA KPMG SA devient commissaire aux comptes. KPMG SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DIAVERUM HOLDING FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | DIAVERUM HOLDING FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 498723873 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 24 RUE JEAN BALDASSINI 69007 LYON 7EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 février 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 25 juin 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 | |
Résultat net | 3 422 028,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 144 951 952 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 144 951 952 |
Actif circulant net | 14 071 796 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 14 064 177 |
Placement | 7 620 |
Total Actif | 159 023 744 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 39 521 908 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 119 501 840 |
Total Passif | 159 023 744 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 298 998 |
Résultat d'exploitation | -298 998 |
Produit financier net | 7 651 155 |
Charge financière | 5 932 646 |
Résultat financier | 1 718 509 |
Résultat courrant | 1 419 511 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 3 422 028 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49872387300028 | DIAVERUM HOLDING FRANCE 24 RUE JEAN BALDASSINI 69007 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président partant : Johansson, Lars Hakan, nomination du Président : Andersson Tilk, Dag, Directeur général partant : Moores, Robert, nomination du Directeur général : Kumlien, Annette, nomination du Directeur général : Genest, nom d'usage : Rambert, Elodie
Directeur général partant : Kumlien, Annette, nomination du Directeur général : Nilsson, Lars Bärje.
NILSSON Lars Börje nom d'usage : NILSSON n'est plus directeur général. SJÃHOLM Magnus nom d'usage : SJÃHOLM devient directeur général.
GENEST Elodie nom d'usage : RAMBERT n'est plus directeur général. VIDAL Karine nom d'usage : BIETRIX devient directeur général.
VIDAL Karine nom d'usage : BIETRIX n'est plus directeur général. GOURGOUILLON Hervé Roland Xavier nom d'usage : GOURGOUILLON devient directeur général.
ROUGEMOUX-ROUVELLE Elisabeth nom d'usage : ROUGEMOUX-ROUVELLE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d'administration SOCIETE SALUSTRO REYDEL devient commissaire aux comptes suppléant.
Art. L.236-14 du code de commerce
ANDERSSON TILK Dag nom d'usage : ANDERSSON TILK n'est plus président. BRIXER Bjorn Martin nom d'usage : BRIXER devient président
SA à conseil d'administration SOCIETE SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA KPMG SA devient commissaire aux comptes. KPMG SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire
GOURGOUILLON Hervé Roland Xavier nom d\'usage : GOURGOUILLON n\'est plus directeur général
KEUPINK Albert Antoon Hendrik nom d\'usage : KEUPINK devient directeur général