M Eric MENER
Commissaire aux comptes suppléant de EVARVI
M Eric MENER a 46 ans ( naissance en 1976), est Commissaire aux comptes suppléant de la société EVARVI
M Eric MENER peut être contacté au siège de la société EVARVI par courrier à l'adresse EVARVI ZI DE BELLEVUE 35220 CHATEAUBOURG
La société EVARVI est principalement dirigée par M Eric MENER qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société EVARVI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/07/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49885526100026.
- M Daniel ROGUE, Commissaire aux comptes suppléant (1957) depuis le 25 août 2015
Anciens dirigeants :
- M Eric MENER, Commissaire aux comptes suppléant (1976) du 12 juin 2015 au 25 août 2015
- M Francois CHEVALLIER, Co-gérant (1966) du 24 juillet 2007 au 06 février 2010
- M Francois CHEVALLIER, Gérant (1966) du 06 février 2010 au 13 mars 2012
- M Nicolas BOITTIN, Co-gérant (1976) du 24 juillet 2007 au 06 février 2010
- M Nicolas BOITTIN, Gérant (1976) du 06 février 2010 au 05 avril 2013
Dirigeants personne morale:
- EVALOU, Président depuis le 05 avril 2013
- HOSTCONSEIL, Directeur général depuis le 12 juin 2015
- LEPRINCE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 juin 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EVARVI | |
Entrepreneurs individuels | EVARVI | |
Identifiant de l'entreprise | 498855261 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | ZI DE BELLEVUE 35220 CHATEAUBOURG | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 15 février 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 11 juin 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 387 830,00 | |
Résultat net | 169 853,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 3 278 075 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 3 278 075 |
Actif circulant net | 181 700 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 117 988 |
Placement | 63 712 |
Total Actif | 3 459 775 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 874 079 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 585 696 |
Total Passif | 3 459 775 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 387 830 |
Produit d'exploitation | 463 323 |
Charge d'exploitation | 520 060 |
Résultat d'exploitation | -56 737 |
Produit financier net | 257 500 |
Charge financière | 30 910 |
Résultat financier | 226 590 |
Résultat courrant | 169 853 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 169 853 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49885526100026 | EVARVI ZI DE BELLEVUE 35220 CHATEAUBOURG |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers