M Luc BOURDALE
Commissaire aux comptes suppléant de COM-IT-ALL
M Luc BOURDALE a 76 ans ( naissance en 1948), est Commissaire aux comptes suppléant de la société COM-IT-ALL
M Luc BOURDALE peut être contacté au siège de la société COM-IT-ALL par courrier à l'adresse COM IT ALL 158 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS FRANCE
La société COM-IT-ALL est principalement dirigée par M Luc BOURDALE qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Portails Internet ,portails Internet
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6312Z (Portails Internet), les activités sont :
- Portails Internet
- l'exploitation de sites web qui utilisent des moteurs de recherche pour produire et maintenir d'importantes bases de données contenant des adresses et du contenu sur Internet, dans un format aisément consultable
- l'exploitation d'autres sites web ayant une fonction de portails, tels que les sites de médias dont le contenu est périodiquement mis à jour
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de livres, journaux et périodiques sur Internet (cf58)
- la télédiffusion par Internet (cf60)
- la conception et la réalisation de sites et de pages web (cf62.01Z)
La société COM-IT-ALL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/07/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49886647400022.
- M Cyril LHERMINE, Président (1971) depuis le 29 janvier 2011
Anciens dirigeants :
- M Luc BOURDALE, Commissaire aux comptes suppléant (1948) du 16 décembre 2016 au 22 avril 2017
- M Yan-Alexandre GONET, Président (1972) du 31 juillet 2007 au 29 janvier 2011
Dirigeants personne morale:
- DIAGNOSTIC INVESTISSEMENT, Commissaire aux comptes titulaire du 16 décembre 2016 au 22 avril 2017
158 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS 11
Téléphone : Société
COM-IT-ALL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COM-IT-ALL | |
Entrepreneurs individuels | COM-IT-ALL | |
Identifiant de l'entreprise | 498866474 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 158 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS 11 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 31 décembre 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 juin 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6312Z : Portails Internet | |
Activité principale de l'entreprise | 6312Z : Portails Internet | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Portails internet | |
Synonyme | portails Internet |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
49886647400022 | COM IT ALL 158 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00086 Publicité
- 02148 Télécommunications
- 00804 VRP
Président partant : Gonet, Yan-Alexandre, nomination du Président : Lhermine, Cyril
Commissaire aux comptes titulaire partant : DIAGNOSTIC & INVESTISSEMENT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Bourdale, Luc