MME Christine SONNIER
Directeur général de SPE III COPERNIC
MME Christine SONNIER a 60 ans ( naissance en 1962), elle est Directeur général de la société SPE III COPERNIC
MME Christine SONNIER peut être contacté au siège de la société SPE III COPERNIC par courrier à l'adresse SPE III COPERNIC 11 PLACE EDOUARD VII 75009 PARIS FRANCE
La société SPE III COPERNIC est principalement dirigée par MME Christine SONNIER qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société SPE III COPERNIC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/07/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49891111400029.
- M Etienne BORIS, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 26 octobre 2016
- M Thierry LARROQUE, Directeur général (1966) depuis le 26 octobre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SPE III COPERNIC est de 61 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Loic COHEN, Directeur général (1977) du 08 juin 2012 au 26 octobre 2016
- MME Christine SONNIER, Directeur général (1962) du 31 juillet 2007 au 08 juin 2012
Dirigeants personne morale:
- CB RICHARD ELLIS SPE III HOLDINGS sarl, Président depuis le 31 juillet 2007
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 26 octobre 2016
- CB RICHARD ELLIS SPE III HOLDINGS sarl, Président du 31 juillet 2007 au 18 juin 2011
11 PL EDOUARD VII
75009 PARIS 9
Téléphone : Société
SPE III COPERNIC
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SPE III COPERNIC | |
Entrepreneurs individuels | SPE III COPERNIC | |
Identifiant de l'entreprise | 498911114 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 11 PL EDOUARD VII 75009 PARIS 9 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 25 juin 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 29 juin 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 0,00 | |
Résultat net | 126 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 3 011 078 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 011 078 |
Placement | 0 |
Total Actif | 3 011 079 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 269 076 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 662 200 |
Dette | 1 079 803 |
Total Passif | 3 011 079 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 173 |
Charge d'exploitation | -102 212 |
Résultat d'exploitation | 102 385 |
Produit financier net | 23 654 |
Charge financière | 39 |
Résultat financier | 23 615 |
Résultat courrant | 126 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 126 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49891111400037 | SPE III COPERNIC 76 RUE DE PRONY 75017 PARIS FRANCE |
49891111400037 | SPE III COPERNIC 76 RUE DE PRONY 75017 PARIS FRANCE |
49891111400029 | SPE III COPERNIC 11 PLACE EDOUARD VII 75009 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Directeur général partant : Sonnier, Christine, nomination du Directeur général : Cohen, Loïc
Directeur général partant : Cohen, Loïc, nomination du Directeur général : Larroque, Thierry
Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Boris, Etienne
Directeur général partant : Larroque, Thierry ; nomination du Directeur général : Dos Santos, Nathalie