M Khalid MANSOOR
Gérant de SILUS
M Khalid MANSOOR a 44 ans ( naissance en 1980), est Gérant de la société SILUS
M Khalid MANSOOR peut être contacté au siège de la société SILUS par courrier à l'adresse SILUS 22 RUE CONDORCET 75009 PARIS FRANCE
La société SILUS est principalement dirigée par M Khalid MANSOOR qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de matériel électrique ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de matériel électrique, vendeur de matériel électrique en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4669A (Commerce de gros de matériel électrique), les activités sont :
- Commerce de gros de matériel électrique
- le commerce de gros de fils, d'interrupteurs et d'autres matériels d'installation électrique à usage professionnel
- le commerce de gros d'autres matériels électriques tels les moteurs et les transformateurs
- le commerce de gros d'instruments et d'appareils de mesure
La société SILUS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/05/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49899510900010.
- M Khalid MANSOOR, Gérant (1980) depuis le 17 juin 2008
Anciens dirigeants :
- M Sajid HUSSAIN, Gérant (1977) du 07 août 2007 au 17 juin 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SILUS | |
Entrepreneurs individuels | SILUS | |
Identifiant de l'entreprise | 498995109 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 22 RUE CONDORCET 75009 PARIS 9 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 18 mai 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 18 mai 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4669A : Commerce de gros de matériel électrique | |
Activité principale de l'entreprise | 4669A : Commerce de gros de matériel électrique | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de matériel électrique, vendeur de matériel électrique en gros | |
Principal | grossiste de matériel électrique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
49899510900010 | SILUS 22 RUE CONDORCET 75009 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00650 Métallurgie cadres
- 02700 Métallurgie Oise
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Gérant partant : Hussain, Sajid, nomination du Gérant : Mansoor, Khalid