M Marc GUITTIENNE
Gérant de LES CLOS DES FRERES
M Marc GUITTIENNE a 79 ans ( naissance en 1945), est Gérant de la société LES CLOS DES FRERES
M Marc GUITTIENNE peut être contacté au siège de la société LES CLOS DES FRERES par courrier à l'adresse LES CLOS DES FRERES 38 AVENUE DES PLAGES 11540 ROQUEFORT DES CORBIERES FRANCE
La société LES CLOS DES FRERES est principalement dirigée par M Marc GUITTIENNE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de la vigne ,agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0121Z (Culture de la vigne), les activités sont :
- Culture de la vigne
- la production de raisins de cuve et de raisins de table dans des vignobles
Mais sont exclues les activités :
- la production de vins (cf11.02)
La société LES CLOS DES FRERES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/08/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49906196800024.
- MME Anne GIL, Administrateur provisoire (1947) depuis le 09 janvier 2016
Anciens dirigeants :
- M Jacques GUITTIENNE, Gérant (1950) du 04 septembre 2007 au 03 juin 2014
- M Marc GUITTIENNE, Gérant (1945) du 03 juin 2014 au 09 janvier 2016
Dirigeants personne morale:
38 AV DES PLAGES
11540 ROQUEFORT DES CORBIERES
Téléphone : Société
LES CLOS DES FRERES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES CLOS DES FRERES | |
Entrepreneurs individuels | LES CLOS DES FRERES | |
Identifiant de l'entreprise | 499061968 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 38 AV DES PLAGES 11540 ROQUEFORT DES CORBIERES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 juin 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 août 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012) | 66 742,00 | |
Résultat net | -55 253,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité principale de l'entreprise | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de la vigne | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur | |
Principal | viticulteur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 121 043 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 121 043 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 103 441 |
Stock | 94 300 |
Avance | 0 |
Créance | 5 511 |
Placement | 3 630 |
Total Actif | 224 484 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -150 869 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 375 353 |
Total Passif | 224 484 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 66 742 |
Produit d'exploitation | 66 742 |
Charge d'exploitation | 121 507 |
Résultat d'exploitation | -54 765 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 488 |
Résultat financier | -488 |
Résultat courrant | -55 253 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -55 253 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49906196800024 | LES CLOS DES FRERES 38 AVENUE DES PLAGES 11540 ROQUEFORT DES CORBIERES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 68 32 01 76 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-narbonne.fr.
Les greffiers sont : HEURLEY Christiane , HEURLEY Sophie , MARTY Christian
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (fermeture à 16h le vendredi)
Administrateur provisoire : GIL Anne, Marie né(e) BARREDA
Jugement prononçant la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 22 Juin 2015, désignant liquidateur Maître Vanessa ARNAUD 1, rue Léon Dieudé - 66000 Perpignan . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
L'état des créances complété par le projet de répartition prévu par l'article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la présente publication.