M Francois STEEG
Contrôleur de gestion de IFM
M Francois STEEG a 59 ans ( naissance en 1963), est Contrôleur de gestion de la société IFM
M Francois STEEG peut être contacté au siège de la société IFM par courrier à l'adresse IFM C/O CABINET DANIEL BOURRET ET ASSOCIES 4 PLACE DU POSTILLON 63500 ISSOIRE FRANCE
La société IFM est principalement dirigée par M Francois STEEG qui en est Contrôleur de gestion.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé ,grossiste, vendeur en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4690Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
- le commerce de gros de divers produits et articles sans spécialisation particulière
La société IFM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/03/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49913741200031.
- M Alain BORDE, Administrateur (1966) depuis le 07 août 2007
- M Gerard LEBAUDY, Contrôleur de gestion (1955) depuis le 10 décembre 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société IFM est de 62 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain BORDE, Contrôleur de gestion (1966) du 13 février 2013 au 20 juin 2017
- M Dominique AMIRAULT, Contrôleur de gestion (1950) du 07 août 2007 au 22 octobre 2011
- M Francois STEEG, Contrôleur de gestion (1963) du 28 octobre 2008 au 10 décembre 2011
- M Gael BRABANT, Administrateur (1972) du 28 octobre 2008 au 13 février 2013
Dirigeants personne morale:
4 PL POSTILLON
63500 ISSOIRE
Téléphone : Société
IFM
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IFM | |
Entrepreneurs individuels | IFM | |
Identifiant de l'entreprise | 499137412 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 4 PL POSTILLON 63500 ISSOIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 29 janvier 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 juillet 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4690Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4690Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros | |
Principal | grossiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
49913741200031 | IFM C/O CABINET DANIEL BOURRET ET ASSOCIES 4 PLACE DU POSTILLON 63500 ISSOIRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 73 16 01 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-clermontferrand.fr.
Les greffiers sont : JALENQUES Michel , JALENQUES Laurence
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 02198 Vente par à distance
- 00804 VRP
Contrôleur des comptes : TOUITOU ATTIA ASSOCIES représenté par ATTIA Mickael. Membre : BISCUITERIE DE L'ABBAYE représenté par LEBAUDY G2rard. Membre : S. A. DELOUIS ET FILS MOUTARDES ET CONDIMENTS représenté par BRABANT Guy. Membre : BORDE SA représenté par BORDE Alain. Membre : SOCIETE MARNAISE DE PRODUCTION - SOMAPRO en fonction le 30 Septembre 2008. Contrôleur de gestion : STEEG François en fonction le 30 Septembre 2008. Administrateur : BRABANT Gaël en fonction le 30 Septembre 2008.
Contrôleur des comptes : TOUITOU ATTIA ASSOCIES représenté par ATTIA Mickael Membre : BISCUITERIE DE L'ABBAYE représenté par LEBAUDY G2rard Membre : S. A. DELOUIS ET FILS MOUTARDES ET CONDIMENTS représenté par BRABANT Guy Membre : BORDE SA représenté par BORDE Alain Contrôleur de gestion : STEEG François en fonction le 30 Septembre 2008 Administrateur : BRABANT Gaël en fonction le 30 Septembre 2008 Membre : SAINT JEAN en fonction le 18 Octobre 2011
Contrôleur des comptes : TOUITOU ATTIA ASSOCIES représenté par ATTIA Mickael Membre : BISCUITERIE DE L'ABBAYE représenté par LEBAUDY G2rard Membre : S. A. DELOUIS ET FILS MOUTARDES ET CONDIMENTS représenté par BRABANT Guy Membre : BORDE SA représenté par BORDE Alain Administrateur : BRABANT Gaël en fonction le 30 Septembre 2008 Membre : SAINT JEAN en fonction le 18 Octobre 2011 Contrôleur de gestion : LEBAUDY Gérard en fonction le 07 Décembre 2011
Contrôleur des comptes : TOUITOU ATTIA ASSOCIES représenté par ATTIA Mickael modification le 11 Février 2013 Membre : BISCUITERIE DE L'ABBAYE représenté par LEBAUDY G2rard Membre : S. A. DELOUIS ET FILS MOUTARDES ET CONDIMENTS représenté par BRABANT Guy Membre : BORDE SA représenté par BORDE Alain Membre : SAINT JEAN en fonction le 18 Octobre 2011 Administrateur : LEBAUDY Gérard modification le 11 Février 2013 Contrôleur de gestion : BORDE Alain en fonction le 11 Février 2013
Diffusion et commercialisation à l'international des produits et services distribués et fabriqués par ses membres
Contrôleur des comptes : TOUITOU ATTIA ASSOCIES représenté par ATTIA Mickaël modification le 23 Avril 2014 Membre : BISCUITERIE DE L'ABBAYE représenté par LEBAUDY Gérard modification le 23 Avril 2014 Membre : BORDE SA représenté par BORDE Alain modification le 23 Avril 2014 Contrôleur de gestion : BORDE Alain en fonction le 11 Février 2013 Membre : ETABLISSEMENTS MON BANA représenté par GUATTARI Yves modification le 23 Avril 2014 Membre : CHRISTIAN POTIER S. A. représenté par POTIER Olivier modification le 23 Avril 2014 Administrateur : MONBANA représenté par RENAULT Dominique en fonction le 13 Avril 2016
Administrateur : BORDE Alain ; Contrôleur de gestion : LEBAUDY Gérard ; Contrôleur des comptes : CABINET DANIEL BOURRET ET ASSOCIES (SA)
Liquidateur : BORDE Alain