M Daniel MICHAUX
Gérant de EARLIFE
M Daniel MICHAUX a 73 ans ( naissance en 1951), est Gérant de la société EARLIFE
M Daniel MICHAUX peut être contacté au siège de la société EARLIFE par courrier à l'adresse EARLIFE 16 B RUE D ODESSA 75014 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 43Â 21Â 09Â 68
La société EARLIFE est principalement dirigée par M Daniel MICHAUX qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des agents et courtiers d'assurances ,assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6622Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), les activités sont :
- Activités des agents et courtiers d'assurances
- les activités des agents et courtiers d'assurances (intermédiaires d'assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d'assurance de rente et d'autres formes de contrat d'assurance
La société EARLIFE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/07/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49919371200019.
- M Daniel MICHAUX, Gérant (1951) depuis le 14 février 2012
Anciens dirigeants :
- M Jean-Pierre CHARRUYER, Gérant (1944) du 14 août 2007 au 14 février 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EARLIFE | |
Entrepreneurs individuels | EARLIFE | |
Identifiant de l'entreprise | 499193712 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 16 B RUE D ODESSA 75014 PARIS 14 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 20 juin 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 20 juin 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 65 681,00 | |
Résultat net | -3 337,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6622Z : Activités des agents et courtiers d'assurances | |
Activité principale de l'entreprise | 6622Z : Activités des agents et courtiers d'assurances | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | Activités des agents et courtiers d'assurances | |
Synonyme | assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances | |
Principal | agents et courtiers d'assurances |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 11 551 |
Immobilisation incorporelle | 11 551 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 70 586 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 43 220 |
Placement | 27 366 |
Total Actif | 82 137 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -67 301 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 149 436 |
Total Passif | 82 135 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 65 681 |
Produit d'exploitation | 66 282 |
Charge d'exploitation | 68 396 |
Résultat d'exploitation | -2 114 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 961 |
Résultat financier | -961 |
Résultat courrant | -3 075 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 261 |
Résultat exceptionnel | -261 |
Résultat net | -3 337 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49919371200019 | EARLIFE 16 B RUE D ODESSA 75014 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02335 Agences générales d'assurances
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01951 Cabinets d'expertises en automobiles
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00915 Expertises évaluations industrielles commerciales
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00438 Sociétés d'assurances échelons intermédiaires
Gérant partant : Charruyer, Jean-Pierre, nomination du Gérant : Michaux, Daniel
Jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 19 juillet 2016,désignant liquidateur Selarl Belhassen-Steiner en la personne de Me Camille Steiner 76 rue du Faubourg Saint Denis 75010 Paris. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.