M Denis LOTH
Président de SOLS AZUR
M Denis LOTH a 54 ans ( naissance en 1970), est Président de la société SOLS AZUR
M Denis LOTH peut être contacté au siège de la société SOLS AZUR par courrier à l'adresse SOLS AZUR RUE DU CARREAU DE LA MINE 13590 MEYREUIL FRANCE, par téléphone au 04Â 90Â 08Â 26Â 18
La société SOLS AZUR est principalement dirigée par M Denis LOTH qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. ,constructeur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4299Z (Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.), les activités sont :
- Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
- la construction d'installations industrielles (à l'exception des bâtiments) telles que :
- raffineries
- usines chimiques
- les travaux de construction (autres que de bâtiments) tels que :
- installations sportives extérieures
- la construction de terrains de jeux (grand jeu, petit jeu, tennis, golf, etc.) et d'aires de loisirs
- le lotissement de terrains, avec viabilisation (par exemple par l'ajout de routes, d'infrastructures de réseaux, etc.)
- l'aménagement de parcelles de cimetières
- l'aménagement de zones rurales et le remembrement
- la promotion immobilière de :
- zones d'activités et marchés d'intérêt national, régional ou local
- équipements locaux (aménagements de bassins fluviaux, de ports de plaisance, d'autoroutes, de stations de sports d'hivers, ou balnéaires, etc.)
- l'aménagement ou la rénovation de zones urbaines par voie de promotion
Mais sont exclues les activités :
- la construction de piscines extérieures (cf43.99D)
- l'installation de machines et d'équipements industriels (cf33.20)
- le lotissement de terrains, sans viabilisation (cf68.10Z)
- les services de maîtrise d'Åuvre sur ouvrages de génie civil (cf71.1)
La société SOLS AZUR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/02/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49932543900028.
- M Franck PESCHIER, Président (1970) depuis le 06 janvier 2017
Anciens dirigeants :
- M Denis LOTH, Président (1970) du 08 février 2012 au 06 janvier 2017
- M Julien PEIRONE, Gérant (1976) du 11 septembre 2007 au 03 avril 2010
- M Mickael PELISSIER, Co-gérant (1972) du 27 mai 2008 au 17 avril 2010
- M Raphael MARSOT, Gérant (1965) du 03 avril 2010 au 08 février 2012
Dirigeants personne morale:
- KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 avril 2017
- SOLS, Directeur général depuis le 22 avril 2015
- KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE SAS, Commissaire aux comptes titulaire du 06 janvier 2017 au 06 avril 2017
- KPMG AUDIT SUD EST SAS, Commissaire aux comptes suppléant du 06 janvier 2017 au 06 avril 2017
ZAC DU CARREAU DE LA MINE
13590 MEYREUIL
Téléphone : 04Â 90Â 08Â 26Â 18 Société
SOLS AZUR
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOLS AZUR | |
Entrepreneurs individuels | SOLS AZUR | |
Identifiant de l'entreprise | 499325439 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | ZAC DU CARREAU DE LA MINE 13590 MEYREUIL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 octobre 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 19 juin 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 3 847 000,00 | |
Résultat net | -53 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4299Z : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 4299Z : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | |
Activité principale au registre des métiers | 4399CZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | |
Synonyme | constructeur | |
Principal | constructeur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 28 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 23 000 |
Immobilisation financière | 5 000 |
Actif circulant net | 1 391 000 |
Stock | 55 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 126 000 |
Placement | 210 000 |
Total Actif | 1 419 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 225 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 50 000 |
Dette | 1 144 000 |
Total Passif | 1 419 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 847 000 |
Produit d'exploitation | 3 913 000 |
Charge d'exploitation | 3 956 000 |
Résultat d'exploitation | -43 000 |
Produit financier net | 110 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 110 |
Résultat courrant | -43 000 |
Produit exceptionnel | 9 000 |
Charges exceptionnelles | 19 000 |
Résultat exceptionnel | -11 000 |
Résultat net | -53 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49932543900028 | SOLS AZUR RUE DU CARREAU DE LA MINE 13590 MEYREUIL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 42 37 76 14 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aixenprovence.fr.
Les greffiers sont : MOTEMPS Bruno
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Gérant(e) : PEIRONE JULIENCo-Gérant : PELLISSOER Mickaël.
Gérant(e) : PEIRONE JULIENCommissaire aux comptes titulaire : BERNARD OLIVIER. Commissaire aux comptes suppléant : RJA REBOUL J ET ASSOCIES. Co-Gérant : PELLISSIER Mickaël.
Gérant(e) : MARSOT Raphaël Commissaire aux comptes titulaire : BERNARD OLIVIER Commissaire aux comptes suppléant : RJA REBOUL J ET ASSOCIES Co-Gérant : PELISSIER Mickaël
Gérant(e) : MARSOT Raphaël Commissaire aux comptes titulaire : BERNARD OLIVIER Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE SAS Commissaire aux comptes suppléant : RJA REBOUL J ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST SAS
Gérant(e) : MARSOT Raphaël Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE SAS Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST SAS
La réalisation de tous sols
Président : LOTH Denis Directeur général : SOLS (SADIR) Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE SAS (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST SAS (SAS)
Président : PESCHIER Franck ; Directeur général : SOLS (SADIR) ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE SAS (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST SAS (SAS)
Président : PESCHIER Franck ; Directeur général : SOLS (SADIR) ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (AFJ)
Président : CARON Olivier, Jean-Baptiste, Marie, Bertrandà; Directeur général : SOLSà; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA
Président : CARON Olivier, Jean-Baptiste, Marie, Bertrand ; Directeur général : SOLS ; Commissaire aux comptes titulaire : DAMIRON Fabien ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEO