M Jean-Louis REIN
Directeur général de COCENTAL
M Jean-Louis REIN a 72 ans ( naissance en 1950), est Directeur général de la société COCENTAL
M Jean-Louis REIN peut être contacté au siège de la société COCENTAL par courrier à l'adresse COCENTAL 41 RUE DU GAZON BP 90106 CARSPACH 68132 ALTKIRCH CEDEX FRANCE, par téléphone au 0389089200
La société COCENTAL est principalement dirigée par M Jean-Louis REIN qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction ,fabricant de machines, fabricant de machines pour l'extraction, fabricant de machines pour la construction
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2892Z (Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction), les activités sont :
- Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
- la fabrication d'appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs à action continue pour mines au fond ou autres travaux souterrains
- la fabrication de machines de sondage, de haveuses, de machines de forage et de machines à creuser les tunnels ou les galeries (destinées ou non aux travaux souterrains)
- la fabrication de machines et d'appareils à traiter les minéraux par criblage, triage, séparation, lavage, concassage, etc.
- la fabrication de bétonnières et d'appareils à gâcher le ciment
- la fabrication de matériel pour la préparation du bitume
- la fabrication de machines et d'appareils de terrassement :
- bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, etc.
- la fabrication de sonnettes de battage et de machines pour l'arrachage des pieux, d'épandeurs de mortier et de bitume, de machines pour le surfaçage du béton, etc.
- la fabrication de tracteurs poseurs de voies et de tracteurs utilisés dans la construction et les mines
- la fabrication de lames de bouteurs et de bouteurs biais
- la fabrication de camions à benne tout-terrain
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de matériel de levage et de manutention (cf28.22Z)
- la fabrication d'autres tracteurs (cf28.30Z et 29.10Z)
- la fabrication de machines-outils pour le travail de la pierre, y compris les machines à fendre ou à cliver (cf28.49Z)
- la fabrication de camions-bétonnières (cf29.10Z)
La société COCENTAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/09/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49953790000015.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Louis REIN, Directeur général (1950) du 13 novembre 2007 au 25 février 2015
- M Thomas REIN, Président (1978) du 13 novembre 2007 au 25 février 2015
Dirigeants personne morale:
- EC DEVELOPPEMENT, Président depuis le 25 février 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COCENTAL | |
Entrepreneurs individuels | COCENTAL | |
Identifiant de l'entreprise | 499537900 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 41 RUE DU GAZON 68130 CARSPACH | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 septembre 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 septembre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 4 412 000,00 | |
Résultat net | 369 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2892Z : Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction | |
Activité principale de l'entreprise | 2892Z : Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction | |
Activité principale au registre des métiers | 3320AZ | |
Activité principale | 2892Z | |
Première activité | 2892Z | |
Deuxième activité | 2599B | |
Troisième activité | 2562B | |
Quatrième activité | 3312Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction | |
Synonyme | fabricant de machines, fabricant de machines pour l'extraction, fabricant de machines pour la construction | |
Principal | fabricant de machines pour l'extraction |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 134 000 |
Immobilisation incorporelle | 430 |
Immobilisation corporelle | 132 000 |
Immobilisation financière | 1 000 |
Actif circulant net | 2 191 000 |
Stock | 620 000 |
Avance | 0 |
Créance | 963 000 |
Placement | 608 000 |
Total Actif | 2 325 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 608 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 224 000 |
Dette | 1 494 000 |
Total Passif | 2 325 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 412 000 |
Produit d'exploitation | 3 829 000 |
Charge d'exploitation | 3 697 000 |
Résultat d'exploitation | 132 000 |
Produit financier net | 7 000 |
Charge financière | 30 |
Résultat financier | 7 000 |
Résultat courrant | 139 000 |
Produit exceptionnel | 323 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 323 000 |
Résultat net | 369 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49953790000015 | COCENTAL 41 RUE DU GAZON BP 90106 CARSPACH 68132 ALTKIRCH CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 89 35 42 52
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00914 Métallurgie Ain
- 00827 Métallurgie Ardennes
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 02266 Métallurgie Mayenne
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01159 Métallurgie Nièvre
- 01813 Métallurgie Nord Maubeuge
- 02700 Métallurgie Oise
- 01627 Métallurgie Puy De Dôme Clermont Ferrand
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
président : EC DEVELOPPEMENT (SASh) ; commissaire aux comptes titulaire : EHRET (Sylvain); commissaire aux comptes suppléant : BITSCH (Thomas)
président : EC DEVELOPPEMENT (SASh) ; commissaire aux comptes titulaire : EHRET (Sylvain) ; commissaire aux comptes suppléant : NORME AUDIT (SASh)
Président : EC DEVELOPPEMENT (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : NORME AUDIT SAS (SAS)
Président : EC DEVELOPPEMENT (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM EST SAS (SAS)