MME Christine MORISSET
Gérant de MORISSET SPORTS EXPLOITATION
MME Christine MORISSET a 71 ans ( naissance en 1953), elle est Gérant de la société MORISSET SPORTS EXPLOITATION
MME Christine MORISSET peut être contacté au siège de la société MORISSET SPORTS EXPLOITATION par courrier à l'adresse MORISSET SPORTS EXPLOITATION STATION ISOLA 2000 IMMEUBLE LE TAVELS 06420 ISOLA FRANCE
La société MORISSET SPORTS EXPLOITATION est principalement dirigée par MME Christine MORISSET qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres commerces de détail spécialisés divers ,vendeur de matériel photographique, vendeur de souvenirs, vendeur d'artisanat, vendeur d'objets d'arts, galerie d'art, galeriste, armurier, armurerie, surplus, vendeur de timbres et pièces, numismatique, numismate, philatélie, philatéliste, marchand
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4778C (Autres commerces de détail spécialisés divers), les activités sont :
- Autres commerces de détail spécialisés divers
- le commerce de détail de matériel photographique et de matériel de précision
- le commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux
- les activités des galeries d'art commerciales
- le commerce de détail d'armes et de munitions
- le commerce de détail de timbres-poste et de pièces de monnaie
- la vente au détail d'objets d'art
- le commerce de détail de produits non alimentaires n.c.a.
Mais sont exclues les activités :
- les sex-shops (cf47.19B)
La société MORISSET SPORTS EXPLOITATION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/09/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49986914700011.
- M Franck FERRUA, Commissaire aux comptes suppléant (1966) depuis le 08 octobre 2015
Anciens dirigeants :
- M Luc MORISSET, Président (1958) du 02 octobre 2007 au 10 février 2017
- MME Catherine RICCI, Gérant (1954) du 02 octobre 2007 au 28 mars 2012
- MME Catherine RICCI, Gérant (1954) du 28 mars 2012 au 08 octobre 2015
- MME Christine MORISSET, Gérant (1953) du 02 octobre 2007 au 28 mars 2012
- MME Christine MORISSET, Gérant (1953) du 28 mars 2012 au 08 octobre 2015
Dirigeants personne morale:
- FERRUA RIBES AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 octobre 2015
- SKI HEAVEN, Président depuis le 10 février 2017
STATION ISOLA 2000
06420 ISOLA
Téléphone : Société
MORISSET SPORTS EXPLOITATION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MORISSET SPORTS EXPLOITATION | |
Entrepreneurs individuels | MORISSET SPORTS EXPLOITATION | |
Identifiant de l'entreprise | 499869147 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | STATION ISOLA 2000 06420 ISOLA | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 05 septembre 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 151 508,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 05 septembre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 110 000,00 | |
Résultat net | 850,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4778C : Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4778C : Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Activité principale | 4778C | |
Première activité | 4778C | |
Deuxième activité | 7721Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Synonyme | vendeur de matériel photographique, vendeur de souvenirs, vendeur d'artisanat, vendeur d'objets d'arts, galerie d'art, galeriste, armurier, armurerie, surplus, vendeur de timbres et pièces, numismatique, numismate, philatélie, philatéliste, marchand | |
Principal | commerce d'art, artisanat, souvenir |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 216 000 |
Immobilisation incorporelle | 85 000 |
Immobilisation corporelle | 104 000 |
Immobilisation financière | 27 000 |
Actif circulant net | 150 000 |
Stock | 93 000 |
Avance | 0 |
Créance | 51 000 |
Placement | 6 000 |
Total Actif | 366 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 177 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 189 000 |
Total Passif | 366 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 110 000 |
Produit d'exploitation | 1 114 000 |
Charge d'exploitation | 1 126 000 |
Résultat d'exploitation | -12 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | -5 000 |
Résultat courrant | -17 000 |
Produit exceptionnel | 18 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 18 000 |
Résultat net | 850 |
Le greffe peut être appelé au 04 93 92 87 87 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nice.fr.
Les greffiers sont : BAILET Bernard , BAILET Louis , CIGNETTI Dominique , BAILET-DUPUY Florence
Le greffe est ouvert De 9h à 12h et de 13h30 à 15h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01487 Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
Président : MORISSET Luc modification le 06 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : FERRUA RIBES AUDIT en fonction le 06 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : FERRUA Franck en fonction le 06 Octobre 2015
Commissaire aux comptes titulaire : FERRUA RIBES AUDIT en fonction le 06 Octobre 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : FERRUA Franck en fonction le 06 Octobre 2015 ; Président : SKI HEAVEN en fonction le 08 Février 2017