M Gilles NOTTIN
Président de SYNERGIE PROD
M Gilles NOTTIN a 73 ans ( naissance en 1949), est Président de la société SYNERGIE PROD
M Gilles NOTTIN peut être contacté au siège de la société SYNERGIE PROD par courrier à l'adresse SYNERGIE PROD ZONE INDUSTRIELLE ACTIPOLE ATLANTIQUE 11 RUE DE BEAUSEJOUR ST ANDRE DE LA MARCHE 49450 SEVREMOINE FRANCE, par téléphone au 0241651519 ou par fax au 02Â 41Â 65Â 87Â 91
La société SYNERGIE PROD est principalement dirigée par M Gilles NOTTIN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme ,fabricant de produits alimentaires, fabricant d'aliments pour animaux, fabricant d'aliments pour animaux de ferme
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1091Z (Fabrication d'aliments pour animaux de ferme), les activités sont :
- Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
- la fabrication de produits pour l'alimentation des animaux de ferme, y compris les aliments concentrés pour animaux et les aliments de complément
- la préparation de produits non mélangés pour l'alimentation des animaux de ferme
Mais sont exclues les activités :
- la production de farines de viandes (cf10.13A) ou de poissons destinées à l'alimentation des animaux (cf10.20Z)
- la production de tourteaux oléagineux (cf10.41A)
- les activités produisant des sous-produits pouvant être utilisés comme aliments pour animaux sans subir de traitement particulier, comme les oléagineux (cf10.41), les résidus de la minoterie (cf10.61)
La société SYNERGIE PROD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/10/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49993168100013.
- MME Geraldine BLIN, Commissaire aux comptes suppléant (1973) depuis le 01 août 2015
Anciens dirigeants :
- M Gilles NOTTIN, Président (1949) du 30 octobre 2007 au 19 juillet 2012
Dirigeants personne morale:
- CABINET ROUXEL-TANGUY, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 août 2015
- Societe Cooperative Agricole LE GOUESSANT, Président depuis le 07 septembre 2016
- NEWBORN ANIMAL CARE, Président du 19 juillet 2012 au 07 septembre 2016
11 RUE DE BEAUSEJOUR
49450 SEVREMOINE
Téléphone : 0241651519 Société
SYNERGIE PROD
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SYNERGIE PROD | |
Entrepreneurs individuels | SYNERGIE PROD | |
Identifiant de l'entreprise | 499931681 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 11 RUE DE BEAUSEJOUR 49450 SEVREMOINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 septembre 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 03 septembre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 2 532 000,00 | |
Résultat net | 29 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1091Z : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | |
Activité principale de l'entreprise | 1091Z : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | |
Activité principale au registre des métiers | 1091ZZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant d'aliments pour animaux, fabricant d'aliments pour animaux de ferme | |
Principal | fabricant d'aliments pour animaux de ferme |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 424 000 |
Immobilisation incorporelle | 3 000 |
Immobilisation corporelle | 422 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 898 000 |
Stock | 500 000 |
Avance | 220 |
Créance | 375 000 |
Placement | 23 000 |
Total Actif | 1 322 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -497 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 16 000 |
Dette | 1 803 000 |
Total Passif | 1 322 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 532 000 |
Produit d'exploitation | 2 506 000 |
Charge d'exploitation | 2 446 000 |
Résultat d'exploitation | 60 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 38 000 |
Résultat financier | -38 000 |
Résultat courrant | 23 000 |
Produit exceptionnel | 9 000 |
Charges exceptionnelles | 3 000 |
Résultat exceptionnel | 7 000 |
Résultat net | 29 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49993168100013 | SYNERGIE PROD ZONE INDUSTRIELLE ACTIPOLE ATLANTIQUE 11 RUE DE BEAUSEJOUR ST ANDRE DE LA MARCHE 49450 SEVREMOINE FRANCE |
49993168100021 | SYNERGIE PROD ZI ACTIPOLE ATLANTIQUE 13 RUE DE BEAUSEJOUR 49450 SEVREMOINE |
Le greffe peut être appelé au 02 41 87 89 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angers.fr.
Les greffiers sont : PAILLÃ Bertrand
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-11h45/13h30-16h30 et Ven: 9h-11h45/13h30-15h45
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00112 Industrie laitière
- 00044 Industries chimiques
- 01930 Meunerie
- 01077 Négoce et industrie des produits du sol et engrais
- 00804 VRP
Président : NEWBORN ANIMAL CARE (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROUXEL-TANGUY Commissaire aux comptes suppléant : PAPIN ET ASSOCIES (SARL)
Président : NEWBORN ANIMAL CARE (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROUXEL-TANGUY Commissaire aux comptes suppléant : BLIN Géraldine né(e) BOURHIS
Président : NEWBORN ANIMAL CARE (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROUXEL-TANGUY (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : BLIN Géraldine né(e) BOURHIS