MME Yeser SAYLIR
Gérant de AF
MME Yeser SAYLIR a 48 ans ( naissance en 1974), elle est Gérant de la société AF
MME Yeser SAYLIR peut être contacté au siège de la société AF par courrier à l'adresse AF 44 RUE RODIER 75009 PARIS FRANCE
La société AF est principalement dirigée par MME Yeser SAYLIR qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de vêtements de dessus ,fabricant de textile, filature, tissage, fabricant de vêtements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1413Z (Fabrication de vêtements de dessus), les activités sont :
- Fabrication de vêtements de dessus
La société AF est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/10/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50006473800023.
- M Muhittin YILDIRIM, Gérant (1949) depuis le 07 avril 2009
Anciens dirigeants :
- M Mehmet SAHIN, Gérant (1960) du 22 avril 2008 au 07 avril 2009
- MME Yeser SAYLIR, Gérant (1974) du 23 octobre 2007 au 22 avril 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AF | |
Entrepreneurs individuels | AF | |
Identifiant de l'entreprise | 500064738 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 44 RUE RODIER 75009 PARIS 9 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 03 décembre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 18 septembre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1413Z : Fabrication de vêtements de dessus | |
Activité principale de l'entreprise | 1413Z : Fabrication de vêtements de dessus | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie textile | |
Activite | Fabrication de vêtements de dessus | |
Synonyme | fabricant de textile, filature, tissage, fabricant de vêtements | |
Principal | fabricant de vêtements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50006473800023 | AF 44 RUE RODIER 75009 PARIS FRANCE |
AF est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Les conventions collectives applicables à AF de part son activité de 1413Z (Fabrication de vêtements de dessus) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 00303 Couture Région parisienne
- 00247 Industries de l'habillement
- 00018 Industries textiles
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Sonmez, nom d'usage : Sayilir, Yeter, nomination du Gérant : Sahin, Mehmet
Gérant partant : Sonmez, nom d'usage : Sayilir, Yeter, nomination du Gérant : Sahin, Mehmet
modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
Gérant partant : Sahin, Mehmet, nomination du Gérant : Yildirim, Muhittin.
Gérant partant : Sahin, Mehmet, nomination du Gérant : Yildirim, Muhittin.
Jugement d'ouverture
Jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 25 août 2008 désignant liquidateur SCP Btsg en la personne de me stéphane Gorrias 1 place Boieldieu 75002 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 25 août 2008 désignant liquidateur SCP Btsg en la personne de me stéphane Gorrias 1 place Boieldieu 75002 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
Jugement de clôture
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.