MME Nathalie LENTZ
Associé-gérant de MAISON MEDICALE DE GIVRY
MME Nathalie LENTZ a 57 ans ( naissance en 1967), elle est Associé-gérant de la société MAISON MEDICALE DE GIVRY
MME Nathalie LENTZ peut être contacté au siège de la société MAISON MEDICALE DE GIVRY par courrier à l'adresse MAISON MEDICALE DE GIVRY RUE DE LA GARE 71640 GIVRY FRANCE, par téléphone au 03Â 85Â 44Â 44Â 01
La société MAISON MEDICALE DE GIVRY est principalement dirigée par MME Nathalie LENTZ qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier ,SCI, gérant patrimoine immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619A (Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier), les activités sont :
- Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
- Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.
- l'activité des unités non-productives gestionnaires d'un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature
Mais sont exclues les activités :
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf02.40Z)
- les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf68.32B)
- l'activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf82.19Z)
La société MAISON MEDICALE DE GIVRY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/09/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50009294500012.
- M Arnaud POROT, Gérant (1978) depuis le 19 janvier 2017
- M Didier CHASSERY, Gérant (1962) depuis le 30 janvier 2010
- M Francois CHAZAL, Gérant (1975) depuis le 26 février 2008
- M Jerome VACHER, Gérant (1979) depuis le 30 janvier 2010
- M Michel VETU, Gérant (1958) depuis le 30 janvier 2010
- M Pierre-Yves-Claude MASSE, Gérant (1968) depuis le 30 janvier 2010
- MME Annick FRANCOIS, Gérant (1969) depuis le 30 janvier 2010
- MME Christine MONNIELLO, Gérant (1965) depuis le 23 octobre 2007
- MME Nathalie LENTZ, Gérant (1967) depuis le 30 janvier 2010
- MME Sandrine MAURICE, Gérant (1970) depuis le 19 janvier 2017
- MME Stephanie GRASSI, Gérant (1967) depuis le 23 octobre 2007
L'âge moyen des 11 dirigeants de la société MAISON MEDICALE DE GIVRY est de 55 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Didier CHASSERY, Associé-gérant (1962) du 23 octobre 2007 au 30 janvier 2010
- M Michel VETU, Associé-gérant (1958) du 23 octobre 2007 au 30 janvier 2010
- M Pierre MASSE, Gérant (1968) du 23 octobre 2007 au 30 janvier 2010
- MME Annick FRANCOIS, Associé-gérant (1969) du 23 octobre 2007 au 30 janvier 2010
- MME Jacqueline CHAPUIS, Gérant (1955) du 23 octobre 2007 au 19 janvier 2017
- MME Nathalie LENTZ, Associé-gérant (1967) du 18 décembre 2007 au 30 janvier 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MAISON MEDICALE DE GIVRY | |
Entrepreneurs individuels | MAISON MEDICALE DE GIVRY | |
Identifiant de l'entreprise | 500092945 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | RUE DE LA GARE 71640 GIVRY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 05 mars 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 05 mars 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité principale de l'entreprise | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Synonyme | SCI, gérant patrimoine immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50009294500012 | MAISON MEDICALE DE GIVRY RUE DE LA GARE 71640 GIVRY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 85 90 07 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chalonsursaone.fr.
Les greffiers sont : LACHAL Jacques , LECLERC Pierre
Le greffe est ouvert 09 Ã 12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 01527 Immobilier
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
Gérant(e) : MASSE Pierre-Yves-Claude. Gérant(e) : MONNIELLO Christine né(e) DEFENDI. Gérant associé : CHASSERY Didier Jean-Henri Léon. Gérant associé : GRASSI Stéphanie. Gérant associé : VETU Michel Robert Jules. Gérant associé : CHAPUIS Jacqueline né(e) PELLETIER. Gérant associé : FRANCOIS Annick Joëlle. Gérant associé : LENTZ Nathalie Nicole.
Gérant associé : MASSE Pierre-Yves-Claude. Gérant associé : MONNIELLO Christine né(e) DEFENDI. Gérant associé : CHASSERY Didier Jean-Henri Léon. Gérant associé : GRASSI Stéphanie. Gérant associé : VETU Michel Robert Jules. Gérant associé : CHAPUIS Jacqueline né(e) PELLETIER. Gérant associé : FRANCOIS Annick Joëlle. Gérant associé : LENTZ Nathalie Nicole. Gérant associé : CHAZAL François.
Gérant associé : MASSE Pierre-Yves-Claude Gérant associé : MONNIELLO Christine né(e) DEFENDI Gérant associé : CHASSERY Didier Jean-Henri Léon Gérant associé : GRASSI Stéphanie Gérant associé : VETU Michel Robert Jules Gérant associé : CHAPUIS Jacqueline né(e) PELLETIER Gérant associé : FRANCOIS Annick Joëlle Gérant associé : LENTZ Nathalie Nicole Gérant associé : CHAZAL François Gérant associé : VACHER Jérôme
Gérant, Associé : MASSE Pierre-Yves-Claude ; Gérant, Associé : MONNIELLO Christine né(e) DEFENDI ; Gérant, Associé : CHASSERY Didier, Jean-Henri, Léon ; Gérant, Associé : GRASSI Stéphanie ; Gérant, Associé : VETU Michel, Robert, Jules ; Gérant, Associé : FRANCOIS Annick, Joëlle ; Gérant, Associé : LENTZ Nathalie, Nicole ; Gérant, Associé : CHAZAL François ; Gérant, Associé : VACHER Jérôme ; Gérant, Associé : MAURICE Sandrine, Marcelle né(e) REPIQUET ; Gérant, Associé : POROT Arnaud, Bernard, Marie
Liquidateur : CHASSERY Didier Jean-Henri Léon