MME Angelique LAMBERT
Gérant de LAMBERT KART RACING
MME Angelique LAMBERT a 49 ans ( naissance en 1973), elle est Gérant de la société LAMBERT KART RACING
MME Angelique LAMBERT peut être contacté au siège de la société LAMBERT KART RACING par courrier à l'adresse LAMBERT KART RACING FRANCCKART COM 9 RUE TOURNICHE 80910 ARVILLERS FRANCE, par téléphone au 03Â 22Â 37Â 46Â 77
La société LAMBERT KART RACING est principalement dirigée par MME Angelique LAMBERT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce d'autres véhicules automobiles ,vendeur de véhicules, réparateur de véhicules automobiles, vendeur de poids lourds, vendeur de camions
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4519Z (Commerce d'autres véhicules automobiles), les activités sont :
- Commerce d'autres véhicules automobiles
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- camions, remorques et semi-remorques
- véhicules pour le camping tels que caravanes et autos-caravanes (camping-cars)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de camions avec chauffeur (cf49.41C)
- la location de camions sans chauffeur (cf77.12Z)
La société LAMBERT KART RACING est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/10/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50041253100013.
- M Herve LAMBERT, Gérant (1969) depuis le 01 novembre 2013
- MME Angelique LAMBERT, Gérant (1973) depuis le 01 novembre 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LAMBERT KART RACING est de 51 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 53 ans.
Anciens dirigeants :
- M Herve LAMBERT, Gérant (1969) du 30 octobre 2007 au 01 novembre 2013
- MME Angelique LAMBERT, Gérant (1973) du 30 octobre 2007 au 01 novembre 2013
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 22 janvier 2014 : LAMBERT Hervé René Sosthène nom d'usage : LAMBERT n'est plus gérant. LAMBERT Hervé René Sosthène nom d'usage : LAMBERT devient liquidateur. THERY Angélique Andrée Denise nom d'usage : LAMBERT n'est plus gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LAMBERT KART RACING | |
Entrepreneurs individuels | LAMBERT KART RACING | |
Identifiant de l'entreprise | 500412531 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 9 RUE TOURNICHE 80910 ARVILLERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 novembre 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 novembre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 302 696,00 | |
Résultat net | -25 497,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4519Z : Commerce d'autres véhicules automobiles | |
Activité principale de l'entreprise | 4519Z : Commerce d'autres véhicules automobiles | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce d'autres véhicules automobiles | |
Synonyme | vendeur de véhicules, réparateur de véhicules automobiles, vendeur de poids lourds, vendeur de camions | |
Principal | vendeur de camions |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 52 570 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 52 374 |
Immobilisation financière | 196 |
Actif circulant net | 138 003 |
Stock | 66 770 |
Avance | 0 |
Créance | 57 188 |
Placement | 14 045 |
Total Actif | 190 574 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -17 491 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 208 065 |
Total Passif | 190 574 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 302 696 |
Produit d'exploitation | 302 767 |
Charge d'exploitation | 326 647 |
Résultat d'exploitation | -23 880 |
Produit financier net | 48 |
Charge financière | 1 047 |
Résultat financier | -999 |
Résultat courrant | -24 879 |
Produit exceptionnel | 610 |
Charges exceptionnelles | 1 226 |
Résultat exceptionnel | -616 |
Résultat net | -25 497 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50041253100013 | LAMBERT KART RACING FRANCCKART COM 9 RUE TOURNICHE 80910 ARVILLERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 22 91 43 23 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-amiens.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Loïc
Le greffe est ouvert 9H Ã 12H/14H Ã 16H30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 00650 Métallurgie cadres
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01090 Services de l'automobile
Gérant : LAMBERT Hervé René Sosthène. Gérant : THERY Angélique Andrée Denise.
LAMBERT Hervé René Sosthène nom d'usage : LAMBERT n'est plus gérant. LAMBERT Hervé René Sosthène nom d'usage : LAMBERT devient liquidateur. THERY Angélique Andrée Denise nom d'usage : LAMBERT n'est plus gérant.